Entreprise : CS GROUP - SIREN 692 000 946
Identité
(Entreprise radiée le 12/03/2024)
Dénomination
CS GROUP
Sigle
CS
SIREN (siège)
692 000 946
Date d'immatriculation au RNE
01/12/1994
Fermeture de l'établissement - 69200094600362
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2023
Fermeture de l'établissement - 69200094600297
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/1993
Fermeture de l'établissement - 69200094600305
- Date d'effet de la fermeture : 15/09/1999
Fermeture de l'établissement - 69200094600313
- Date d'effet de la fermeture : 30/04/2001
Fermeture de l'établissement - 69200094600321
- Date d'effet de la fermeture : 08/11/2001
Fermeture de l'établissement - 69200094600339
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2005
Fermeture de l'établissement - 69200094600347
- Date d'effet de la fermeture : 01/11/2003
Fermeture de l'établissement - 69200094600354
- Date d'effet de la fermeture : 30/12/2023
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
24506289 EUR
Adresse du siège
54 AV HOCHE 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54 A 56
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Sabeg YAZID
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Nom, Prénom(s)
Blanc- Garin ERIC
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
Bertrant EDWIGE
Nom d'usage
Avice
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Louisy GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
Châtillon
Nom, Prénom(s)
Georgin JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Pasquier FERNAND , PIERRE , LOUIS , MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1935
Commune de résidence
Annecy-le-Vieux
Nom, Prénom(s)
Paris VINCENT , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Saint-Cyr-sur-Mer
Dénomination
MAZARS SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
SOPRA-GMT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Annecy-le-Vieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/1999
Siret
69200094600313
Adresse
29 RUE GALILEE
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/2002
Siret
69200094600347
Adresse
88 RUE BRILLAT SAVARIN
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
69200094600354
Activité principale
Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Adresse
54 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
54 A 56
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/01/1969
Siret
69200094600362
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding financier
Adresse
22 AV GALILEE
92350 , LE PLESSIS-ROBINSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1991
Siret
69200094600297
Adresse
102 TERRASSE BOIELDIEU
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR WINTERTHUR
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/2001
Siret
69200094600321
Adresse
86 RUE DU DOME
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/11/2001
Siret
69200094600339
Adresse
1 AV NEWTON
92140 , CLAMART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1994
Siret
69200094600305
Adresse
3 RUE LE CORBUSIER
94150 , RUNGIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SILIC 232
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
24060
Date d'ajout
12/03/2024
Description
Radiation d'office (article R.123-134 c.com)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2002B08219198
Date d'ajout
08/03/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Numéro d'observation
2002B08219193
Date d'ajout
22/02/2024
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 06-11-2023
Numéro d'observation
2002B08219194
Date d'ajout
22/02/2024
Description
Associé unique : SOPRA STERIA GROUP - SA - PAE Les Glaisins 74940 Annecy le Vieux - 326 820 065 RCS ANNECY
Numéro d'observation
94502
Date d'ajout
24/05/2002
Description
La société a par décision du 15/04/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 15/04/2002
Numéro d'observation
86113
Date d'ajout
02/02/2001
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION SC COMMUNICATION & SYSTEMES PAR ABREVIATION CS FORME JURIDIQUE SA SIEGE SOCIAL 29 RUE GALILEE 75116 PARIS RCS 552105637 PARIS B
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).