Entreprise : SAS SOC ETABLISSEMENTS CRAMAN LAGARDE - SIREN 690 802 152
Identité
Dénomination
SAS SOC ETABLISSEMENTS CRAMAN LAGARDE
SIREN (siège)
690 802 152
Date d'immatriculation au RNE
29/08/1969
Début d’activité
01/07/1969
Date de fin de la personne morale
28/08/2059
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
fabrication et négoce de tous meubles et objets d'ameublement, meubles d'art et de tous accessoires et articles de décoration -
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Capital social
38113 EUR
Adresse du siège
9 RUE JACQUEMIN 31250 REVEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MENASCE FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT -S.A.A.B
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
FORT ROYAL
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Malo
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1969
Siret
69080215200015
Code APE
3109B - Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
fabrication et négoce de tous meubles et objets d'ameublement, meubles d'art et de tous accessoires et articles de décoration -
Adresse
9 RUE JACQUEMIN
31250 , REVEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F23/033726
Date d'ajout
06/07/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 04/07/2023 prononçant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris CEDEX 10
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/030016
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16/06/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F22/030014
Date d'ajout
17/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16/06/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/037960
Date d'ajout
02/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 13/08/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec maintient de l'administrateur Liquidateur judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris CEDEX 10
Numéro d'observation
F19/037949
Date d'ajout
02/09/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 13/08/2019 arrêtant un plan de cession au profit de la SAS TAILLARDAT Commissaires à l'exécution du plan : Maître Martin PIETRI
Numéro d'observation
F19/030783
Date d'ajout
10/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 02/07/2019 renouvelant la période d'observation à compter du 15/07/2019, jusqu'au 15/01/2020 .
Numéro d'observation
F19/003182
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 15/01/2019 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris CEDEX 10, Administrateur judiciaire : SCP THEVENOT-PERDEREAU-MANIERE-EL BAZE en la personne de Me Aurélia Perdereau 42 rue de Lisbonne 75008 Paris mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 21/12/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).