Entreprise : LUCCA ET FILS - SIREN 690 201 058
Identité
Dénomination
LUCCA ET FILS
SIREN (siège)
690 201 058
Date d'immatriculation au RNE
03/10/1969
Début d’activité
03/10/1969
Date de fin de la personne morale
02/10/2068
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
L'exploitation par location gérance du fonds de commerce de quincaillerie en détail
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
700000 EUR
Adresse du siège
AV DE LA MAYRE 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LDT LE QUARTIER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LUCCA MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Saint-Paul-les-Fonts
Nom, Prénom(s)
LUCCA ANTOINE , PATRICK
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Connaux
Nom, Prénom(s)
LUCCA ISABELLE , ZOE , ANGELE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1964
Commune de résidence
Tresques
Dénomination
F.B. AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orange
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/10/1969
Siret
69020105800037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
gestion de son patrimoine mobilier et immobilier assistance aux filiales activite de holfing financier
Autres Activités
gestion de son patrimoine mobilier et immobilier assistance aux filiales activite de holfing financier
Adresse
AV DE LA MAYRE
30200 , BAGNOLS-SUR-CEZE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LDT LE QUARTIER
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F20/022463
Date d'ajout
15/09/2020
Description
A compter du 31.07.2020 : Modification des commissaires aux comptes : Société par actions simplifiée F.B. AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/001522
Date d'ajout
08/02/2006
Description
Modification relative aux commissaires aux comptes à compter du 16.11.2005.
Numéro d'observation
1-9149
Date d'ajout
15/10/2003
Description
SUIVANT P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 12.9.2003 MR MARC LUCCA DEJA ADMINISTRATEUR EST NOMME PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINIS- TRATION EN REMPLACEMENT DE MME LUCCA PAULE DEMISSIONNAIRE MLLE LUCCA ISABELLE NEE LE 18.9.1964 A BAGNOLS SUR CEZE 30 NTE FRSE DT TRESQUES 30330 EN QUALITE DE DIRECTEUR EGNERAL EN REMPLACEMENT DE LUCCA STEPHANO DEMISSIONNAIRE SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 12.9.2003 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 15.10.2003 CEVENNES MAGAZINE DU 11.10.2003 Date d'effet : 12 septembre 2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).