Entreprise : ETS DETRIVIERE - SIREN 687 120 436
Identité
Dénomination
ETS DETRIVIERE
SIREN (siège)
687 120 436
Date d'immatriculation au RNE
17/08/1971
Début d’activité
01/07/1971
Date de fin de la personne morale
16/08/2051
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Activités principales de l’objet social
Fabrication et négoce de matériaux de toute nature pour le bâtiment
Code APE
2363Z - Fabrication de béton prêt à l'emploi
Code APRM
2361ZZ - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Capital social
1960 EUR
Adresse du siège
AV GENERAL DE GAULLE 59294 HAUSSY FRANCE
Représentants
Dénomination
RF HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Clary
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/1971
Siret
68712043600021
Code APE
2363Z - Fabrication de béton prêt à l'emploi
Code APRM
2361ZZ - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication et négoce de matériaux de toute nature pour le bâtiment, achat, vente, préparation et pause de tous matériaux de construction, appareils d'équipement de chauffage et de sanitaire.
Code APRM
2361ZZ - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Autres Activités
FABRICATION DE PRODUITS EN BETON MATERIAUX DECONSTRUCTION AMENAGEMENT
Code APRM
2361ZZ - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Adresse
AV GENERAL DE GAULLE
59294 , HAUSSY - FRANCE
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/1971
Siret
68712043600013
Enseigne
STE D'EXPLOITATION DES ETS DETRIVIE
Origine du fonds
Création
Activité principale
FABRICATION DE PRODUITS EN BETON
Code APRM
2361ZZ - Fabrication d'éléments en béton pour la construction
Adresse
50 RUE HENRI BARBUSSE
59294 , HAUSSY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4804
Date d'ajout
14/11/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2012 : Partant : VARRET Francis, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : ECA AUDIT (SARL), Commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1922
Date d'ajout
09/09/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/07/2008 : Partant : DETRIVIERE Marc Emile Irénée, Gérant(e) Nouveau : DETRIVIERE Frederick, Gérant(e) Nouveau : DETRIVIERE Brigitte, Gérant(e)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).