Entreprise : ETABLISSEMENTS CHARLES LAPIERRE - SIREN 685 820 524
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS CHARLES LAPIERRE
SIREN (siège)
685 820 524
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1947
Date de fin de la personne morale
20/06/2046
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Achat et vente tulles, dentelles, broderies à rideaux, tissus de toutes natures, soie, laine, Coton, lin et autres, fabrication et confection de toutes productions énoncées.
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
21 AV HENRI LEFEBVRE 59540 CAUDRY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURTOIS HUBERT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Quiévy
Nom, Prénom(s)
COURTOIS GERALDINE , DANIELE
Qualité
Président de SAS, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Bévillers
Dénomination
SOFICAM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chennevières-sur-Marne
Dénomination
PROGESTION SELAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 17
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
68582052400013
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat et vente tulles, dentelles, broderies à rideaux, tissus de toutes natures, soie, laine, Coton, lin et autres, fabrication et confection de toutes productions énoncées.
Adresse
21 AV HENRI LEFEBVRE
59540 , CAUDRY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Siret
68582052400039
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Adresse
7 RUE ANATOLE FRANCE
59540 , CAUDRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3212
Date d'ajout
21/06/2017
Description
Le liquidateur remettra ses comptes dans un délai de 3 mois que ceux-ci conformément à la loi peuvent être communiqués à tout créancier en faisant la demande, que le débiteur peut les contester par déclaration au greffe.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3210
Date d'ajout
21/06/2017
Description
Par jugement du 21/06/2017, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour cause d'insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
3213
Date d'ajout
21/06/2017
Description
Radiation du RCS le 21/06/2017 avec effet au 21/06/2017 Radiation d'office de la présente société par suite de clôture des Opérations de la liquidation judiciaire (cessation d'activité dans le ressort du tribunal du lieu du siège Social)
Numéro d'observation
4281
Date d'ajout
07/09/2016
Description
Par jugement en date du 06/09/2016, le Tribunal de Commerce de Douai a prononcé la liquidation judiciaire immédiate en désignant es qualité de Mandataire-Liquidateur : SELARL Yvon PERIN - Jean Philippe BORKOWIAK, prise en la personne de Maître Yvon PERIN, 100 Rue Pierre Dubois 59500 DOUAI A fixé provisoirement la Date de cessation des paiements : 15/07/2016
Numéro d'observation
2292
Date d'ajout
28/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/12/2009 : Partant : FIDUCIAIRE DU CHATELET, Commissaire aux comptes titulaire Partant : GOURMELEN Jean-Luc, Commissaire aux comptes suppléant Partant : COURTOIS Christophe, Directeur général Nouveau : SARL SOFICAM, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SELAS PROGESTION SELAS, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1206
Date d'ajout
20/06/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes à compter du 28/02/2007 : Changement de qualité : Courtois Géraldine, Danièle, directeur général devient président directeur général changement de qualité : Courtois Christophe, président devient directeur général
Numéro d'observation
2557
Date d'ajout
03/11/2004
Description
Régularisation : Augmentation du capital social qui passe de 205 806.17 euros à 300 000 euros - transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée et nomination de Mr courtois Christophe en qualité de président (précédemment directeur général et administrateur) nomination de Mr courtois Hubert en qualité de directeur général (précédemment président du conseil d'administration) nomination de MME courtois Géraldine en qualité de directeur général (précédemment administrateur) nomination de Mr Jean-Luc Gourmelen en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Furstein Patrick, fin des fonctions de Mr courtois André mmes Lapierre Claude et Cailleaux Andrée (administrateurs) Date d'effet : 30/08/2004
Numéro d'observation
1535
Date d'ajout
21/09/2000
Description
Régularisation : Nomination de Mr courtois Hubert en qualité de président du conseil d'administration en remplacement de Mr courtois André et nomination de Mr courtois Christophe en qualité de directeur général a/C du 01.04.2000 (P.V. du C.A. du 24.03.2000.)
Numéro d'observation
1534
Date d'ajout
21/09/2000
Description
Régularisation : Nomination de Mr courtois Hubert et Mr courtois Christophe en qualité d'administrateur et de Mr Feuerstein Patrick en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Lefevre Christian. Date d'effet : 28/02/2000
Numéro d'observation
1067
Date d'ajout
09/06/1994
Description
Régularisation : Nomination de MME Géraldine blot en qualité d'Administrateur en remplacement de Mr Jean Roussel, démissionnaire, nomination de Mr Christian Lefevre en qualité de commissaire aux comptes suppléant en Rempla cément de Mr Roger Leroux a/C du Pv d'AGO du 25.02.94 - dépôt du 07.06.94.
Numéro d'observation
444
Date d'ajout
05/03/1990
Description
Décès de M. Pierre Bera, administrateur, le 15/3/89 et augmentation du Capital social de 450.000 F à 1.350.000 F, a/C du Pv d'AGO du 22/12/89 - dépôt du 9/2/90.
Numéro d'observation
443
Date d'ajout
05/03/1990
Description
Nomination de mmes Claude Courtois-Lapierre et Andrée Lapierre-Cailleaux en qualité d'administratrices a/C du Pv d'AGO du 21/1/88 - dépôt du 8/1/90.
Numéro d'observation
442
Date d'ajout
05/03/1990
Description
Régularisation : Date de clôture de l'exercice social portée au 31/8, à/C du Pv d'age du 28/6/85 - dépôt du 8/1/90.
Numéro d'observation
441
Date d'ajout
05/03/1990
Description
Régularisation : Nomination de la Ste Fiduciaire du Châtelet en qualité de commissaire aux comptes titulaire, en remplacement de M. Charles canonné, décédé le 26/4/82.
Numéro d'observation
439
Date d'ajout
05/03/1990
Description
Régularisation : Nomination de la Ste Fiduciaire du Châtelet en qualité de commissaire aux comptes suppléant a/C du Pv d'AGO du 22/12/69 - dépôt du 8/1/90.
Numéro d'observation
440
Date d'ajout
05/03/1990
Description
Régularisation : Nomination de M. Charles canonné en qualité de Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de M. Boschat, a/C du Pv d'AGO du 20/12/74 - dépôt du 8/1/90.
Numéro d'observation
1667
Date d'ajout
25/09/1989
Description
Régularisation : Nomination de M. Roger Leroux en qualité de commissaire aux comptes suppléant - Pv d'AGO du 26/2/86 - dépôt du 7/3/88 à compter du 26/02/86
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 350 000.00 FRF nouveau montant : 205 806.17 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).