Entreprise : ETABLISSEMENTS BEAUVILLAIN DAVOINE - SIREN 685 521 197
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS BEAUVILLAIN DAVOINE
SIREN (siège)
685 521 197
Date d'immatriculation au RNE
27/12/1955
Début d’activité
01/06/1946
Date de fin de la personne morale
26/12/2054
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1955
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La fabrication, le négoce, la vente, l'achat de tous articles textiles et en particulier des dentelles, rideaux et articles similaires
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Capital social
131600 EUR
Adresse du siège
RUE rue de Wedel 59540 Caudry FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle
Représentants
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER ALAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Cambrai
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER FRANCIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1971
Commune de résidence
Caudry
Nom, Prénom(s)
CARPENTIER BRUNO
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1974
Commune de résidence
Cambrai
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1946
Siret
68552119700036
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de dentelles et broderies mécaniques
Adresse
RUE rue de Wedel
59540 , Caudry - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Zone Industrielle
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
27/12/1955
Siret
68552119700051
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de dentelles et broderies mécaniques
Adresse
23 RUE KARL MARX
59540 , CAUDRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
27/12/1955
Siret
68552119700044
Code APE
1399Z - Fabrication d'autres textiles n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Fabrication de dentelles et broderies mécaniques
Adresse
22 RUE ANATOLE FRANCE
59540 , CAUDRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/12/1955
Siret
68552119700010
Code APE
175G
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication de dentelles et broderies mécaniques.
Adresse
76 RUE DU MAL LECLERC
59540 , CAUDRY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 109
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1325
Date d'ajout
25/03/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/12/2009 : Partant : CARPENTIER Francis, Directeur général Nouveau : CARPENTIER Francis, Président Changement de qualité : CARPENTIER Alain, Président devient Directeur général
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décliné toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1276
Date d'ajout
04/07/2007
Description
Transfert du siège social à compter du 02/05/2007 : Ancienne adresse : 76 rue du général Leclerc 59540 Caudry Nouvelle adresse : Rue de Wedel, zone industrielle 59540 Caudry
Numéro d'observation
318
Date d'ajout
18/02/2004
Description
Régularisation : Démission de Mr Carpentier Christian de ses fonctions de directeur général Date d'effet : 02/01/2003
Numéro d'observation
1867
Date d'ajout
02/10/2002
Description
Augmentation du capital social qui passe de 130 618.32 euros à 131 600 euros - transformation de la société anonyme en société par actions simplifiée, nomination de Mr Carpentier Alain en qualité de président (précédemment président du conseil d'administration) de Mrs Carpentier Francis et Carpentier Bruno en qualité de directeur général (précédemment administrateur); Mr Carpentier Christian est démissionnaire de son mandat d'administrateur. Date d'effet : 02/02/2002
Numéro d'observation
1333
Date d'ajout
25/06/2002
Description
Régularisation : Nomination de Mr Dufour Gaston en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Hesper Claude. Date d'effet : 30/06/1997
Numéro d'observation
1122
Date d'ajout
23/05/2002
Description
Régularisation : Nomination de Mr Willot Philippe en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Mr Rouvillain Yves. Date d'effet : 30/06/1995
Numéro d'observation
1099
Date d'ajout
17/05/2002
Description
Régularisation : Nomination de Mr Carpentier Francis et Carpentier Bruno en qualité d'administrateurs. Date d'effet : 20/09/2000
Numéro d'observation
1100
Date d'ajout
17/05/2002
Description
Régularisation : Démission de MME Carpentier Madeleine de ses fonctions d'administrateur. Date d'effet : 20/12/2001
Numéro d'observation
126
Date d'ajout
17/01/1991
Description
Nomination de M. Alain Carpentier en qualité de président du conseil d'Administration en remplacement de MME Madeleine Carpentier-Beauvillain, à compter du 1/12/90 - dépôt du 11/1/91.
Numéro d'observation
66
Date d'ajout
10/01/1989
Description
Nomination de M.Alain Carpentier en qualité d'administrateur, en remplacement de M. Michel Carpentier - Pv d'AGO du 30/6/88 - dépôt du 4/1/89 à compter du 30/06/88
Numéro d'observation
521
Date d'ajout
12/11/1985
Description
Changement d'administrateurs, nomination d'un commissaire aux comptes suppléant. À compter du 25/07/85
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
20/06/1985
Description
Extension de l'objet social à compter du 16/01/85
Numéro d'observation
88
Date d'ajout
26/10/1983
Description
Changement de président du conseil d'administration, de directeur général et d'administrateur à compter du 27/06/83
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).