Entreprise : ROLAND EMBALLAGES - SIREN 685 520 272
Identité
Dénomination
ROLAND EMBALLAGES
SIREN (siège)
685 520 272
Date d'immatriculation au RNE
14/03/1955
Date de fin de la personne morale
13/03/2054
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3038000 EUR
Adresse du siège
101 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 59217 CATTENIERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 15
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CANTILLON JEAN-MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Elincourt
Nom, Prénom(s)
KRZEMIANOWSKI MARC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1955
Commune de résidence
Jenlain
Dénomination
MK INVESTISSEMENTS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Dénomination
KPMG AUDIT PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois-Perret
Dénomination
KPMG AUDIT NORD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marcq en baroeul
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1948
Siret
68552027200012
Code APE
2222Z - Fabrication d'emballages en matières plastiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce des papiers, cartons et autre matières servant à l'emballage ainsi que des produits fabriqués, la fabrication de sacs, la Transformation des papiers, cartons et autres matières. La construction, la vente, la location de gestion de tous immeubles et notamment de logements économiques et familiaux. Au négoce et à la Tansformation des plastiques et aluminium.
Adresse
101 RUE 101 rue Paul Vaillant-couturier
59217 , Carnières - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4708
Date d'ajout
20/05/2021
Description
Par ordonnance de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI en date du 12/05/2021, il a été autorisé que la fonction de Maître Emmanuel MALFAISAN y sera exercée par la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître Emmanuel MALFAISAN à compter du 19/03/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4107
Date d'ajout
06/09/2012
Description
D'OFFICE : SUIVANT JUGEMENT DU 05/09/2012, LE TRIBUNAL A A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ET DESIGNE : - LIQUIDATEUR : MAITRE MALFAISAN 33 RUE DU GOUVERNEMENT 59500 DOUAI.
Numéro d'observation
3074
Date d'ajout
28/06/2012
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 27/06/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE : Sté UNI PACKAGING - 24 HAMEAU DE LA NEUVILLE - 62127 AVERDOINGT
Numéro d'observation
2005
Date d'ajout
18/04/2012
Description
D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 18/04/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 27.06.2012
Numéro d'observation
361
Date d'ajout
19/01/2012
Description
D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 18/01/2012, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 18/04/2012
Numéro d'observation
266
Date d'ajout
17/01/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/10/2011 : Changement de qualité : KRZEMIANOWSKI Marc, Président du Conseil d'Administration devient Président du conseil d'administration et Directeur général
Numéro d'observation
4651
Date d'ajout
03/11/2011
Description
D'OFFICE : PAR JUGEMENT DU 03/11/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 18.01.2012
Numéro d'observation
4650
Date d'ajout
03/11/2011
Description
D'OFFICE : PAR JUGEMENT EN DATE DU 03/11/2011, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE de Douai A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: D. GRARD JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT.: Georges DELLOYE MANDATAIRE JUDICIAIRE : MAITRE MALFAISAN 33 RUE DU GOUVERNEMENT - 59500 DOUAI Administrateur judiciaire : MAITRE JEAN JACQUES BONDROIT 119, RUE JACQUEMARS GIELEE - 59000 LILLE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 02/11/2011 A COMPTER DU 03/11/2011
Numéro d'observation
506
Date d'ajout
31/01/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 25/10/2010.
Numéro d'observation
3802
Date d'ajout
25/08/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 24/06/2010 : Partant : FIDUCIAIRE DE FRANCE, Commissaire aux comptes titulaire Partant : DESJARDINS Francis, Commissaire aux comptes suppléant Partant : TASSILLY Jean-Louis, Co-commissaire aux comptes suppléant Partant : DEFONTE Evelyne, Co-commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS KPMG AUDIT NORD, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS KPMG AUDIT PARIS, Commissaire aux comptes suppléant Modifié : ALTEA PACKAGING LIMITED représentée par ZEGHAL SLIM, Administrateur
Numéro d'observation
2740
Date d'ajout
11/06/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/06/2010 : Partant : ZEGHAL Slim, Directeur général Nouveau : AGUIAR CARVALHO Luis Manuel, Directeur général
Numéro d'observation
2036
Date d'ajout
06/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/09/2009 : Partant : INTAJ CAPITAL LIMITED représentée par SHARFI Mehdi, Administrateur
Numéro d'observation
2035
Date d'ajout
06/05/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/07/2009 : Nouveau : INTAJ CAPITAL LIMITED représentée par SHARFI Mehdi, Administrateur Nouveau : TUNINVEST INVESTMENTS LIMITED représenté par TRAD Karim, Administrateur Réduction du capital à compter du 27/07/2009 : Ancien : 3 000 000 EUR Nouveau : 1 800 000 EUR Augmentation de capital à compter du 27/07/2009 Ancien : 1 800 000 EUR Nouveau : 3 038 000 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1321
Date d'ajout
13/06/2008
Description
Augmentation de capital à compter du 16/05/2008 Ancien : 1 010 000 EUR Nouveau : 3 000 000 EUR
Numéro d'observation
1294
Date d'ajout
10/06/2008
Description
RECTIFICATIF SUITE A ERREUR MATERIELLE, MONSIEUR ZEGHAL SLIM EST BIEN DIRECTEUR GENERAL ET NON LA SOCIETE INTAJ PACKAGING LIMITED (ADMINISTRATEUR) A/C DU 20. 07.07
Numéro d'observation
2167
Date d'ajout
20/11/2007
Description
Transformation de la société à compter du 20/07/2007 Ancienne forme : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) Nouvelle forme : SOCIÉTÉ ANONYME À CONSEIL D'ADMINISTRATION (SACA) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/07/2007 : Nouveau : SARL INTAJ PACKAGING LIMITED REPRESENTEE PAR ZEGHAL SLIM, DIRECTEUR GÉNÉRAL ET ADMINISTRATEUR Nouveau : SAS ALTEA PACKAGING EUROPE REPRESENTEE PAR ZEGHAL HEDI, ADMINISTRATEUR Changement de qualité : KRZEMIANOWSKI Marc, PRÉSIDENT devient PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro d'observation
1230
Date d'ajout
07/07/2006
Description
RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES Date d'effet : 22/06/2006
Numéro d'observation
1561
Date d'ajout
15/09/2005
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 28/06/2005
Numéro d'observation
1560
Date d'ajout
15/09/2005
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE MR DESJARDINS FRANCIS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR CHOPIN GILBERT Date d'effet : 17/06/2004
Numéro d'observation
2005
Date d'ajout
19/08/2004
Description
NOMINATION DE MME DEFONTE EVELYNE ET MR TASSILLY JEAN LOUIS EN QUALITE RESPECTIVEMENT DE CO-COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT Date d'effet : 17/06/2004
Numéro d'observation
1633
Date d'ajout
02/09/2002
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. Date d'effet : 25/07/2002
Numéro d'observation
1139
Date d'ajout
10/08/2001
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 6 621 500 FRS A 6 625 165.70 F ET CONVERSION EN 1 010 000 EUROS. Date d'effet : 25/06/2001
Numéro d'observation
2048
Date d'ajout
15/12/2000
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE M. KRZEMIANOWSKI BERNARD EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MME ROLAND FRANCOISE. Date d'effet : 25/09/2000
Numéro d'observation
691
Date d'ajout
06/04/2000
Description
REGULARISATION : DEMISSION DE M. SEMOULIN FREDDY DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR. Date d'effet : 03/12/1999
Numéro d'observation
1763
Date d'ajout
22/10/1999
Description
REGULARISATION : AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 6 454 000 FRS A 6 621 500 FRS ET NOMINATION DE M. KRZEMIANOWSKI MIRTYL EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. Date d'effet : 24/06/1999
Numéro d'observation
1160
Date d'ajout
16/07/1998
Description
DEMISSION DE MR RENE LEDIEU DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR, A COMPTER DU 22.06.98.
Numéro d'observation
1807
Date d'ajout
27/10/1997
Description
REGULARISATION : DEMISSION DE MADAME PATRICIA ROLAND ET DE MR DIDIER ROLAND DE LEURS FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS, A COMPTER DU 29.07.97.
Numéro d'observation
1448
Date d'ajout
09/09/1996
Description
REGULARISATION : NOMINATION DE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE EN QUALITE DE COMMIS SAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR ZENON MYKETYN ET NOMINA- TION DE MR GILBERT CHOPIN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE A/C DU 18.06.96 - DEPOT DU 09.09 96.
Numéro d'observation
1292
Date d'ajout
19/07/1993
Description
AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 2 581 600 A 6 454 000 FRS CHANGEMENT DE LA DENOMINATION SOCIALE ROLAND CATTENIERES DEVIENT ROLAND EMBALLAGES, A COMPTER DU P.V. D'AGE DU 30.06.93 - DEPOT DU 12.07.93.
Numéro d'observation
1708
Date d'ajout
13/10/1992
Description
NOMINATION DE MR RENE LEDIEU EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR, DEMISSION DE MR RENE LEDIEU DE SES FONCTIONS DE DIRECTEUR GENERAL A/C DU 23.06.92 - DEPOT DU 09.10.90.
Numéro d'observation
591
Date d'ajout
29/03/1989
Description
DEMISSION DE MME CATHERINE DAVID-ROLAND DE SES FONCTIONS D'ADMINIS TRATEUR - PV D'AGE DU 10/2/89 - DEPOT DU 23/3/89 A COMPTER DU 10/02/89
Numéro d'observation
199
Date d'ajout
26/01/1989
Description
NOMINATION D'UN NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : M. MARC KRZEMIANOWSKI EN REMPLACEMENT DE MME FRANCOISE ROLAND ET DEPART DE DEUX ADMINISTRATEURS : MM. NESTOR BASQUIN ET DAVID VIN- CENT - PV D'AGO DU 29/6/88 - DEPOT DU 24/1/89 A COMPTER DU 29/06/88
Numéro d'observation
198
Date d'ajout
26/01/1989
Description
DEMISSION DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE M.JEAN DUMUR A/C DU 5/6/87 ET NOMINATION DE TROIS NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : MM. MARC KRZEMIANOWSKI, DIDIER ROLAND ET MELLE CATHERINE ROLAND PV D'AGO DU 26/6/87 - DEPOT DU 24/1/89 A COMPTER DU 26/06/87
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).