Entreprise : PRIMECO SOCIETE ANONYME - SIREN 683 680 540
Identité
Dénomination
PRIMECO SOCIETE ANONYME
SIREN (siège)
683 680 540
Date d'immatriculation au RNE
05/07/1968
Date de fin de la personne morale
04/07/2067
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1969
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
62504.1 EUR
Adresse du siège
6 RUE JACQUES DE MOLAY 38200 VIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEROTIN GEORGES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1931
Commune de résidence
Décines-Charpieu
Nom, Prénom(s)
BELMONTE FRANCOIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1948
Commune de résidence
Vienne
Nom, Prénom(s)
LE CAVIL JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
Villefranche-sur-Saône
Nom, Prénom(s)
PASCAL ANDRE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Vienne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Siret
68368054000013
Code APE
8121
Activité principale
Nettoyage courant des bâtiments
Adresse
6 RUE JACQUES DE MOLAY
38200 , VIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F03/000708
Date d'ajout
20/02/2003
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article 40 du décret 84-406 du 30 mai 1984.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/07/1973
Description
Suivant jugement en date du 27 Juillet 1973, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé le règlement judiciaire de la SA PRIMECO. Mr ALACOQUE a été nommé Juge-commissaire et Me ROUX demeurant à VIENNE 143, avenue Général Leclerc a été désigné en qualité de syndic. Suivant jugement en date du 22 Avril 1975, le Tribunal de Commerce de Vienne a homologué purement et simplement le concordat voté le 17 Février 1975 à l'assemblée des créanciers. Me ROUX demeurant à VIENNE 143, avenue Général Leclerc a été déisgné en qualité de commissaire au concordat. MODIFICATION LE 09 JUILLET 1991 : Suivant jugement en date du 09 Juillet 1991, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA PRIMECO et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 09 Juillet 1991. Mr NOVAT a été nommé Juge-commissaire, Mr BONNIER a été nommé Juge-c commissaire suppléant et Me BILLIOUD demeurant à VIENNE 1, rue du Musée a été désigné en qualité de représentant des créanciers. MODIFICATION LE 09 JUILLET 1991 : Suivant jugement en date du 09 Juilelt 1991, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé la liquidation judiciaire de la SA PRIMECO. Mr NOVAT a été maintenu dans ses fonctions de Juge-commissaire, Mr BONNIER dans celles de Juge-commissaire suppléant et Me BILLIOUD demeurant à VIENNE 1, rue du Musée a été désigné en qualité de liquidateur. DECLARATION MODIFICATIVE du 22 Avril 1997 JUGEMENT EN DATE DU 22 AVRIL 1997 : clôture des opérations de la liquidation judiciaire pour extinction du passif
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
cette société déjà constituée transfère son siège social de Sainte Colombe les Vienne (Rhône) 1, rue Garon à VIENNE (Isère) 6, rue Jacques Molay à compter du 30 Juin 1970.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).