Entreprise : ETABLISSEMENTS LABROUCHE - SIREN 683 650 329
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS LABROUCHE
SIREN (siège)
683 650 329
Date d'immatriculation au RNE
30/12/1988
Date de fin de la personne morale
29/12/2067
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
RTE DE BERCHERES 28300 JOUY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOITARD JEAN , MICHEL
Qualité
Mandataire ad hoc
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1948
Commune de résidence
SAINT ARNOULT DES BOIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/07/1968
Siret
68365032900025
Code APE
741J
Origine du fonds
Apport
Activité principale
commerce de volailles vente de volailles et oeufs en gros et produits agricoles
Adresse
RTE
27160 , Le Lesme - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Sainte Marguerite-de-l'Autel
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
08/03/2000
Description
- Date de cessation d'activité : 08/03/2000.
Numéro d'observation
4012
Date d'ajout
30/12/1997
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE , AU 01.01.1997 - TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE A LA SOCIETE GUERIN ROCTON ( SA RCS CHARTRES B 805 920 352 ) ASSOCIEE UNIQUE , SANS LIQUIDATION - INSERTION : L'ACTION DU 28.10.1997 - IL EST MIS FIN AUX FONCTIONS DE GERANT DE MONSIEUR HENRI CRECHE MONSIEUR JEAN MICHEL BOITARD EST NOMME MANDATAIRE " AD HOC "
Numéro d'observation
1892
Date d'ajout
30/12/1988
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social ( AU 29.10.1988 )
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
05/11/1985
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 05/11/1985.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
09/07/1968
Description
Historique des observations depuis le 09/07/1968 : JOURNAL PUBLICATEUR : LA DEPECHE Mise en harmonie des statuts à compter du 28-6-85 Mise en sommeil à compter du 31-03-1987
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS , AU 28.06.1985 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL AU 05.11.1985. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).