Entreprise : ENT EGEA FRERES - SIREN 682 620 083
Identité
Dénomination
ENT EGEA FRERES
SIREN (siège)
682 620 083
Date d'immatriculation au RNE
15/02/1968
Début d’activité
28/06/2012
Date de fin de la personne morale
14/02/2033
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2018
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Maçonnerie générale
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
3811.22 EUR
Adresse du siège
310 CHE DEPARTEMENTAL N 26 30400 VILLENEUVE LES AVIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES SABLEYES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TURREL ALAIN , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Pujaut
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/2012
Siret
68262008300035
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
310 CHE DEPARTEMENTAL N 26
30400 , VILLENEUVE LES AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES SABLEYES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/1968
Siret
68262008300019
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation de l'entreprise de maçonnerie
Adresse
13 AV ETIENNE MARTELANGE
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1990
Siret
68262008300027
Code APE
452V
Adresse
76 AV DES SOURCES
84000 , AVIGNON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/002813
Date d'ajout
21/01/2022
Description
Modification des commissaires aux comptes : Société par actions simplifiée CABINET STAIANO ET ASSOCIES n'est plus commissaire aux comptes titulaire POCHY Stéphane nom d'usage : POCHY Stéphane n'est plus commissaire aux comptes suppléant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20104
Date d'ajout
16/11/2018
Description
Radiation du RCS le 16/11/2018 avec effet au 01/10/2018 Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Nîmes par suite du transfert du siege social 13 Avenue Etienne Martelange 84000 AVIGNON au 310 Chemin départemental 26 ZAC des Sableyres 30400 VILLENEUVE-LES-AVIGNON à compter du 01/10/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).