Entreprise : SOCIETE PHOTOFFSET - SIREN 682 020 748
Identité
(Entreprise radiée le 05/12/1995)
Dénomination
SOCIETE PHOTOFFSET
SIREN (siège)
682 020 748
Date d'immatriculation au RNE
01/03/1968
Date de fin de la personne morale
01/03/2018
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
259000 Francs français
Adresse du siège
12 B PL DE VERDUN 94340 JOINVILLE-LE-PONT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1946
Commune de résidence
Courbevoie
Nom, Prénom(s)
LEWKOWICK JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BATTAULT OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Tournan-en-Brie
Nom, Prénom(s)
BATTAULT GISELE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Clermont-Ferrand
Nom, Prénom(s)
ET ADMINISTRATEUR : BATTAULT LUCIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Tournan-en-Brie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/1994
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/1968
Siret
68202074800013
Code APE
222J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Reproduction par tous procédés de plans, dessins et autre documents.
Adresse
12 B PL 012 BIS PCE DE VERDUN
94340 , Joinville-le-Pont - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3992
Date d'ajout
05/12/1995
Description
Radiation - clôture des opérations de liquidation le 29 11 1995
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
86696
Date d'ajout
30/11/1995
Description
Jugement du 29 11 1995 (Aff : 94j270) Clôture pour insuffisance d'actif Juge cré : Mr Bruel - liquidateur : me Pellegrini
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
18/03/1994
Description
Ouverture d'une procédure simplifiée de redressement Judiciairesur Dcp Jugement du 17 03 1994 N° 94j270 Cessation des paiements en date du 01 10 1993 Conversion en liquidation judiciaire ce Meme-jour jugé cré: M Bruel - juge suppléant : m Prudhomme Liquidateur: Me Pellegrini 4 le parvis de St Maur 94100 St Maur des fosses
Numéro d'observation
11208
Date d'ajout
07/03/1994
Description
Déclaration de cessation des paiements le 7 Mars 1994 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
20667
Date d'ajout
31/01/1991
Description
Non dissolution malgré les pertes en capital assemblée générale du 26 Octobre 1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).