Entreprise : LABORATOIRE CODERMA - SIREN 678 203 399
Identité
Dénomination
LABORATOIRE CODERMA
SIREN (siège)
678 203 399
Date d'immatriculation au RNE
05/02/2013
Début d’activité
03/01/2013
Date de fin de la personne morale
04/02/2066
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
L'achat, la vente et la fabrication de tous produits de beauté ou ayant un caractère esthétique ne ressortant pas de la pharmacie classique
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Capital social
70000 EUR
Adresse du siège
MOGORO 22170 CHATELAUDREN-PLOUAGAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Plouagat
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE GARFF MARIE-CLAIRE , YVONNE
Nom d'usage
DIOURON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
CHATELAUDREN-PLOUAGAT
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/01/2013
Siret
67820339900020
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'achat, la vente et la fabrication de tous produits de beauté ou ayant un caractère esthétique ne ressortant pas de la pharmacie classique
Adresse
MOGORO
22170 , CHATELAUDREN-PLOUAGAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Plouagat
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
67820339900012
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Adresse
59 AV DE PARIS
95230 , SOISY-SOUS-MONTMORENCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5070
Date d'ajout
25/07/2014
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/06/2013
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
855
Date d'ajout
05/02/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes : Partant : M. QUEMERE Jean-Yves, gérant à compter du 31.12.2012 Nouveau : Mme DIOURON Marie-Claire, gérante à compter du 01.01.2013 Société réduite à un associé unique à compter du 01.01.2013 Augmentation de capital à compter du 03.01.2013 : Ancien : 45 734,71 EURO Nouveau : 70 000 EUR Reconstitution des capitaux propres à compter du 03.01.2013
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).