Entreprise : TRANSDEV PARIS EST - SIREN 673 650 073
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2020)
Dénomination
TRANSDEV PARIS EST
Sigle
COFRAST
SIREN (siège)
673 650 073
Date d'immatriculation au RNE
30/10/1975
Fermeture de l'établissement - 67365007300129
- Date d'effet de la fermeture : 11/09/2020
Fermeture de l'établissement - 67365007300038
- Date d'effet de la fermeture : 19/05/1994
Fermeture de l'établissement - 67365007300046
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1995
Fermeture de l'établissement - 67365007300053
- Date d'effet de la fermeture : 06/09/1999
Fermeture de l'établissement - 67365007300061
- Date d'effet de la fermeture : 02/11/2009
Fermeture de l'établissement - 67365007300079
- Date d'effet de la fermeture : 02/11/2009
Fermeture de l'établissement - 67365007300087
- Date d'effet de la fermeture : 02/11/2009
Fermeture de l'établissement - 67365007300095
- Date d'effet de la fermeture : 11/09/2020
Fermeture de l'établissement - 67365007300103
- Date d'effet de la fermeture : 02/11/2017
Fermeture de l'établissement - 67365007300111
- Date d'effet de la fermeture : 02/11/2009
Date de fin de la personne morale
29/10/2065
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
10626245.75 EUR
Adresse du siège
1 RUE SAINT JACQUES 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MESSAS ACHOUR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1976
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
TRANSDEV
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Issy les Moulineaux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1994
Siret
67365007300046
Code APE
602G
Adresse
3 RUE D ALGER
75001 , PARIS 1 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
67365007300095
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
bureau administratif
Adresse
BD CHILPERIC
77500 , CHELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GARE ROUTIERE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/09/1999
Siret
67365007300061
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
21 RUE JACQUARD
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
21-23
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2000
Siret
67365007300079
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Activité principale
Transports routiers réguliers de voyageurs
Adresse
27 RUE AMPERE
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
67365007300111
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
23 RUE JACQUARD
77400 , LAGNY-SUR-MARNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
67365007300103
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
4 RUE DE L HOSPICE
77540 , ROZAY-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/11/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2005
Siret
67365007300087
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
BUREAU ADMINISTRATIF
Adresse
5 RUE DU PHARLE
77130 , MONTEREAU-FAULT-YONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/11/2009
Siret
67365007300129
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
transport public de personne l'acquisition et la gestion de participations dans toutes sociétés existantess ou a créer principalement dans le domaine du transport et du tourisme réalisation de toutes études et de toutes prestations de services et d'assistance dans tout domaine en complément de son activité de gestion de participation.
Adresse
1 RUE 1 rue Saint-Jacques
77700 , Bailly-Romainvilliers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/09/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1995
Siret
67365007300053
Adresse
6 PL ABEL GANCE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/05/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1989
Siret
67365007300038
Adresse
16 RUE DU FER A CHEVAL
95200 , SARCELLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
45
Date d'ajout
14/09/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE, Date d'effet : 01-09-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
14/09/2020
Description
Décision de l'associé unique en date du 23-07-2020 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique TRANSDEV (SA au RCS DE NANTERRE 542 104 377), sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans Le moniteur de seine et marne du 01-08-2020
Numéro d'observation
84108
Date d'ajout
29/01/2018
Description
Radiation. Cessation d'activité le 02/11/2009
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Montereau-Fault-Yonne. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/01/1999
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX LE 30.10.1975 PUBLIE DANS LE JOURNAL LA REPUBLIQUE DU CENTRE DU 17.10. 1975 TRANSFERT DE PARIS A NANTERRE DEPOT D'ACTE AU GREFFE DE PARIS LE 21/02/1995 PUBLICATION ANCIEN SIEGE JOURNAL LES PETITES AFFICHES DU 13.01.1995 D EPOT D'ACTE AU GREFFE DE NANTERRE LE 15.03.1995 PU BLICATION AU GREFFE DU NOUVEAU SIEGE JOURNAL LES P ETITES AFFICHES DU 13.01.1995. TRANSFERT A COMPTER DU 01.01.1995 TRANSFERT DU SIEGE DE NANTERRE A ME AUX ANCIEN SIEGE : 6 PLACE ABEL GANCE 92652 BOULOG NE BILLANCOURT DATE DU TRANSFERT : 06.09.1999 - MO DIFICATION DU 24.05.2000 TRANSFERT DU 21.23 RUE JA CQUARD A LAGNY LE 01.03.2000. Mention du 03/01/200 1 : AUGMENTATION DE CAPITAL SUITE A L'APPORT DES A CTIONS QUE LA STE TRANSDEV RCS 542104377 DETIENT D ANS LES SOCIETES AUTOCARS MARNE LA VALLEE AMV, CEN TRALE DE RESERVATION EUROPE AUTOCAR ET VAL D'EUROP E AIRPORTS VEA.DATE D'EFFET LE 01.01.2000 Mention du 21/11/2001 : - TRANSFORMATION DE LA STE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEES LE 25.06.2001 & CHANGEMENT DE DENOMINATION ANCIENNEMENT: COMPAGN IE FRANCILIENNE DE SERVICES ET DE TRANSPORTS LE 15 .10.2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).