Entreprise : SOC ART DE MENUIS EBENISTERIE - SIREN 672 980 158
Identité
Dénomination
SOC ART DE MENUIS EBENISTERIE
Sigle
SAME
SIREN (siège)
672 980 158
Date d'immatriculation au RNE
06/06/1967
Début d’activité
30/09/2022
Date de fin de la personne morale
05/06/2066
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Menuiserie, ébénisterie, fourniture de cercueils.
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
22000 EUR
Adresse du siège
39 ALL DES RASSADES 26110 NYONS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU GRAND TILLEUL
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNAUD JEAN , DANIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Nyons
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/09/2022
Siret
67298015800022
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
39 ALL DES RASSADES
26110 , NYONS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU GRAND TILLEUL
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F05/002689
Date d'ajout
25/11/2005
Description
Départ de co-gérant(s) SUIVAN TP.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 5 AOUT 2005 DEMISSION DE ARNAUD DANIEL DE SES FOCNTIONS DE CO-GERANT M. JEAN-DANIEL ARNAUD ET M.CHRISTIAN LONG RESTENT CO-GERANTS DEPOT D'ACTE N° 1579 DU 25/11/05 JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 13/08/05 JOURNAL RECTIFICATIF : L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 17/09/05 date d'effet : 30/06/2005
Numéro d'observation
F00/000056
Date d'ajout
07/01/2000
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 20.10.99: AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ET CONVERSION EN EUROS ANCIENNE MENTION: 100.000 F NOUVELLE MENTION: 22.000 EUROS EFFET AU 20.10.99 DEPOT D'ACTE Nø23 DU 07.01.99 JOURNAL PUBLICATEUR: PEUPLE LIBRE DU 18.11.99
Numéro d'observation
F93/002092
Date d'ajout
27/12/1993
Description
SUIVANT PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 21/10/93 CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).