Entreprise : HAROLD ST GERMAIN - SIREN 672 042 231
Identité
Dénomination
HAROLD ST GERMAIN
SIREN (siège)
672 042 231
Date d'immatriculation au RNE
18/10/1967
Début d’activité
03/11/1967
Date de fin de la personne morale
17/10/2066
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
FABRICATION, ACHAT ET VENTE DE TOUT CE QUI CONCERNE L'HABILLEMENT POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS, ET ACCESSOIRE S'Y RAPPORTANT
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Capital social
38113 EUR
Adresse du siège
142 BD SAINT-GERMAIN 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAAREK LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Nahum LAURENT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1969
Commune de résidence
Paris
Dénomination
H C A (SARL)
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
03/11/1967
Siret
67204223100015
Enseigne
ERETZ NOWHERE ELSE
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
FABRICATION, ACHAT ET VENTE DE TOUT CE QUI CONCERNE L'HABILLEMENT POUR HOMMES, DAMES ET ENFANTS, ET ACCESSOIRE S'Y RAPPORTANT
Adresse
142 BD SAINT-GERMAIN
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1967B0422367
Date d'ajout
20/01/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 20/01/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1967B0422364
Date d'ajout
24/09/2020
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24/09/2020 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201802753 désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , maintient M. Pascal Gagna, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur Me Gérard Philippot
Numéro d'observation
1967B0422362
Date d'ajout
04/11/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 04/11/2019 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 31/10/2019, soit jusqu'au 30/04/2020
Numéro d'observation
1967B0422360
Date d'ajout
23/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 23/04/2019 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 30/04/2019, soit jusqu'au 30/10/2019
Numéro d'observation
1967B0422358
Date d'ajout
31/10/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 31/10/2018 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201802753 date de cessation des paiements le 18/10/2018, et a désigné juge commissaire : M. François Thieffry, administrateur : Me Gérard Philippot 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Frédérique Lévy 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, et a ouvert une période d'observation expirant le 30/04/2019, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
56
Date d'ajout
10/06/2010
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2009
Numéro d'observation
40043
Date d'ajout
07/11/2002
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI 2001-420 DU 15 MAI 2001
Numéro d'observation
12244
Date d'ajout
24/02/1983
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981A COMPTER DU 30 DECEMBRE 1982
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).