Entreprise : SOC INDUST COMMERC PARTICIPATION - SIREN 672 019 460
Identité
(Entreprise radiée le 08/09/2022)
Dénomination
SOC INDUST COMMERC PARTICIPATION
Sigle
SICOPA
SIREN (siège)
672 019 460
Date d'immatriculation au RNE
02/12/2015
Fermeture de l'établissement - 67201946000043
- Date d'effet de la fermeture : 01/09/2022
Fermeture de l'établissement - 67201946000027
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2005
Fermeture de l'établissement - 67201946000035
- Date d'effet de la fermeture : 12/11/2015
Date de fin de la personne morale
01/12/2066
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
591402015 EUR
Adresse du siège
2 ALL DE LONGCHAMP 92150 SURESNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENOIST EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
FIEVET ANTOINE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1964
Commune de résidence
Paris 7e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
MOUROT ROMAIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
Paris 15e Arrondissement
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
BEAS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/1984
Siret
67201946000027
Code APE
741J
Adresse
4 RUE D'ANJOU
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/11/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2005
Siret
67201946000035
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 BD MALESHERBES
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/04/1967
Siret
67201946000043
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la création, L'acquisition et L'exploitation, soit directement, soit par L'intermédiaire de toutes sociétés existantes ou A créer de tous établissements quelconques, ainsi que L'achat de tous brevets et procédés D'exploitation se rapportant aux industries alimentaires, agricoles et chimiques. L'achat ou la vente de terrains et des constructions pouvant exister ou être édifiées sur lesdits terrains. la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations commerciales ou industrielles par voie de création de sociétés nouvelles, D'apport, de Souscriptionou D'achat de titres ou de droits sociaux, de fusion, D'association ou autrement. la prise de participation dans toutes affaires industrielles, commerciales, mobilières, immobilières, quel qu'en soit L'objet et notamment L'acquisition de tous immeubles industriels, commerciaux ou D'habitation, individuels ou collectifs, leur exploitation par voie de location ou autrement. L'acquisition, la gestion, L'exploitation de fonds de commerce, industriels, commerciaux, mobiliers, immobiliers ou financiers. et généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières. gestion de patrimoine.
Adresse
2 ALL 2 Allée de Longchamp
92150 , Suresnes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/08/2022
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 01/08/2022. Dénomination de l'associé unique : BEL, Nanterre : 542088067. Journal d'annonces légales : Le Publicateur Légal paru le 01/08/2022.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
02/12/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
25/08/1969
Description
Société régie par la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 26 JUIN 1969.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).