Entreprise : SOC FIDUCIAIRE DE LUYNES - SIREN 672 011 442
Identité
Dénomination
SOC FIDUCIAIRE DE LUYNES
SIREN (siège)
672 011 442
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1967
Début d’activité
01/05/1967
Date de fin de la personne morale
05/03/2017
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activité principale
EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCATS
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
36 B BD HAUSSMANN 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Claoue GERARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1967
Siret
67201144200023
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
EXERCICE DE LA PROFESSION D'AVOCATS
Adresse
36 B BD HAUSSMANN
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
67201144200015
Code APE
741A
Adresse
9 RUE DE LUYNES
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1997D0397028
Date d'ajout
13/09/2023
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 07-09-2023 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. ARTICLE R. 123-129-1° DU CODE DE COMMERCE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1997D0397026
Date d'ajout
10/04/2019
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 28-03-2019 a prononcé : Dit que la procédure se poursuivra sous le régime général. Maintient la SCP BTSG prise en la personne de Me Stéphane Gorrias mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur.
Numéro d'observation
1997D0397023
Date d'ajout
23/07/2018
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 12-07-2018 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixe la date de cessation des paiements au 1er juin 2018, désigne M. Didier Rouaud en qualité de juge commissaire et M. Olivier Lichy en qualité de juge commissaire suppléant, désigne Me Stéphane Gorrias de la SCP BTSG, 15 rue de l'Hôtel de Ville 92200 Neuilly-sur-Seine, en qualité de liquidateur.
Numéro d'observation
95182
Date d'ajout
24/12/1997
Description
SOCIETE ANCIENNEMENT IMMATRICULEE SOUS LE NUMERO 67B1144
Numéro d'observation
86183
Date d'ajout
24/11/1969
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.PROCES-VERBAL DU 31 DECEMBRE 1968
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).