Entreprise : BONNAND LORNAC - SIREN 672 009 446
Identité
Dénomination
BONNAND LORNAC
SIREN (siège)
672 009 446
Date d'immatriculation au RNE
11/10/1982
Date de fin de la personne morale
10/10/2066
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
518326.66 EUR
Adresse du siège
8 RUE DU VIEUX PONT 28380 SAINT-REMY-SUR-AVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLAUDIN GILBERT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1947
Commune de résidence
FORBACH
Nom, Prénom(s)
BARRESI MICHAEL , JEAN
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
VILLEFRANCHE SUR MER
Nom, Prénom(s)
BARRESI ANTOINE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
VILLEFRANCHE SUR MER
Nom, Prénom(s)
BARRESI LUDOVIC
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
VILLEFRANCHE SUR MER
Dénomination
FIDUCIAIRE DE L'EST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
METZ CEDEX 03
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/09/1970
Siret
67200944600051
Code APE
292A
Origine du fonds
Création
Activité principale
ACHAT, VENTE, FABRICATION D'ETUDE DE MATERIEL DESTINE A L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Adresse
8 RUE 8 RUE DU VIEUX PONT
28380 , Saint-Remy Sur Avre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/02/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
67200944600036
Code APE
292A
Adresse
107 AV MICHELET
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1955
Date d'ajout
06/01/2004
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/12/2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A PROCEDE AU REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE ROBERT LELOUP ET A NOMME MONSIEUR CHRISTIAN LEVEQUE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ET MONSIEUR CHRISTIAN AMOURETTE EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT. Date d'effet : 18/12/2003
Numéro d'observation
1971
Date d'ajout
17/11/2000
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 26/10/2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A PROCEDE AU REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE SORTANT DANS SES FONCTIONS DE JUGE COMMISSAIRE EN DESIGNANT : - ROBERT LELOUP, EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE - JEAN - PIERRE GIROT, EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Date d'effet : 26/10/2000
Numéro d'observation
401
Date d'ajout
04/05/1998
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 30/04/1998 , LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA BONNAND LORNAC. A ORDONNE LA CESSATION IMMEDIATE DE L'ACTIVITE. A DESIGNE EN QUALITE DE LIQUIDATEUR : ME CHAVANE DE DALMASSY DEMEURANT : - 3 PLACE MEZIRARD A DREUX - 28100 - A MAINTENU EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE : MR RENE FACON
Numéro d'observation
1877
Date d'ajout
22/12/1997
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 18/12/97, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 02/07/98 ET RENVOI LE 18/06/98 AVEC CONTROLE LE 5/02/98.
Numéro d'observation
1135
Date d'ajout
03/07/1997
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 03/07/97, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL A L'ENCONTRE DE BONNAND LORNAC (SA) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: Monsieur René FACON JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : Madame LE GOFF REPRESENTANT DES CREANCIERS: MAITRE CHAVANE DE DALMASSY 3 PLACE MEZIRARD 28100 DREUX ADMINISTRATEUR(S) ............ : SCP LAUREAU-JEANNEROT PRISE EN LA PERSONNE DE ME JEANNEROT 7 RUE JEAN MERMOZ 78000 VERSAILLES ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE AVEC MISSION D'ASSISTANCE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 30/06/97 AVEC POURSUITE DE L'ACTIVITE 6 MOIS SOIT AU 18/12/1997 AVEC RENVOI AU 18/09/1997 POUR CONTROLE
Numéro d'observation
1114
Date d'ajout
30/06/1997
Description
(Procédures collectives) PAR DECLARATION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX, EN DATE DU 30/06/1997 MR BARRESI DIRECTEUR GENERAL DE LA SA DUMENT MANDATE PAR LE P C A DE LA SOCIETE BONNAND LORNAC A INDIQUE L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE LA SA BONNAND LORNAC.
Numéro d'observation
610
Date d'ajout
22/04/1996
Description
SUIVANT NOTIFICATION DU GTC DE BOBIGNY EN DATE DU 31/01/96 : - RADIATION TOTALE DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SITUE : 107 AVE MICHELET - 93400 ST OUEN CESSATION D'ACTIVITE LE 28 FEVRIER 1995.
Numéro d'observation
318
Date d'ajout
22/02/1995
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL AU LIEU DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE AU : 8 RUE DU VIEUX PONT - 28380 SAINT REMY SUR AVRE A COMPTER DU 21/10/94. MODIFICATION DE LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUIVANT CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1/09/94 ET ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 21/10/94. ANCIEN ADMINISTRATEUR ET PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : - MONSIEUR RASSE MICHEL ANCIENS ADMINISTRATEURS : - MONSIEUR MERIENNE JEAN - MONSIEUR ARMAND JACQUES - MONSIEUR BIGORNE CLAUDE - MONSIEUR LORNAC RENE NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A COMPTER DU 21/10/94 SUIVANT C.A. DU 1/09/94 ET DE L'A.G.M. DU 21/10/94 A SAVOIR : - MONSIEUR BARRESI ANTOINE - MONSIEUR BARRESI LUDOVIC - MONSIEUR BARRESI MICHAEL PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : MONSIEUR BARRESI ANTOINE.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT D'ACTE AU GREFFE DE COMMERCE DE BOBIGNY LE 25/07/90, Nø 8474 JOURNAL PUBLICATEUR : JOURNAL LA GAZETTE DU PALAIS DU 27/05/90. --------- CETTE SOCIETE TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DU : 107 AVENUE MICHELET - 93400 SAINT OUEN DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DREUX AU LIEU DE SON ETABLISSEMENT SECONDAIRE A COMPTER DU 21 OCTOBRE 1994. --------- L'ETABLISSEMENT SITUE : 107 AVENUE MICHELET - 93583 SAINT-OUEN CEDEX DEVIENT ETABLISSEMENT SECONDAIRE. (RCS BOBIGNY B 672 009 446 - 90 B 02622). LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 3 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 518 326.66 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).