Entreprise : SA VALTEX - SIREN 667 180 467
Identité
Dénomination
SA VALTEX
SIREN (siège)
667 180 467
Date d'immatriculation au RNE
31/12/1971
Début d’activité
31/12/1971
Date de fin de la personne morale
30/12/2070
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Commerce en gros et détail de confection,mercerie, bonneterie,pantoufles articles chaussants et commerce ambulant.
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
1 ALL DES GROUAS 49250 BRISSAC LOIRE AUBANCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE DES FONTENELLES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LIVENAIS AUDE
Nom d'usage
PARISE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1989
Commune de résidence
Angers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/12/1971
Siret
66718046700033
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce en gros et détail de confection,mercerie, bonneterie,pantoufles articles chaussants et commerce ambulant.
Adresse
1 ALL DES GROUAS
49250 , BRISSAC LOIRE AUBANCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITE DES FONTENELLES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
66718046700025
Code APE
4642Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Adresse
BD JEAN MOULIN
49400 , SAUMUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Saumur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Angers. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Angers décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
979
Date d'ajout
13/04/2007
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE A COMPTER DU 19/12/2006 ANCIENNE FORME : SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE (SAS) NOUVELLE FORME : SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (SARL) MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 19/12/2006 : PARTANT : SARL 3 A PARTICIPATION REPRESENTEE PAR LIVENAIS PIERRE, PRÉSIDENT PARTANT : DAVID JEAN-CLAUDE, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLÉANT PARTANT : SARL AUDIT STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : LIVENAIS PIERRE, GÉRANT(E)
Numéro d'observation
2267
Date d'ajout
29/09/2004
Description
P.V. DU 28/06/2004 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. LES MANDATS D'ADMINISTRATEURS DE MESSIEURS PIERRE LIVENAIS, JEAN LOUIS FRENEAU ET DE MME PASCALE LIVENAIS, AINSI QUE CEUX DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE MR PIERRE LIVENAIS, ONT CESSE DE PLEIN DROIT NOMINATION DE LA SARL 3 A PARTICIPATION (RCS ANGERS 451 141 535) REPRESENTEE PAR MR PIERRE LIVENAIS EN QUALITE DE PRESIDENT. LES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE LA SARL AUDIT STRATEGIE ET DEVE- LOPPEMENT (ANCIENNEMENT STE DAVID ET ASSOCIES) ET SUPPLEANT MR JEAN CLAUDE DAVID SONT CONFIRMES DANS LEURS FONCTIONS. Date d'effet : 28/06/2004
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).