Entreprise : SOC GESTION ACTIFS FINANCIERS IMMOBILIER - SIREN 666 350 145
Identité
Dénomination
SOC GESTION ACTIFS FINANCIERS IMMOBILIER
Sigle
SOGAFI
SIREN (siège)
666 350 145
Date d'immatriculation au RNE
25/07/1963
Début d’activité
01/01/2021
Date de fin de la personne morale
24/07/2062
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La gestion sous toutes ses formes du patrimoine lui appartenant ainsi que l’acquisition, la gestion de tous actifs mobiliers, immobiliers et financiers lui appartenant, marchand de biens.
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
RTE VIEUX CHEM D ARLES 13103 MAS-BLANC-DES-ALPILLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CACEGA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU FREDERIC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Mas-Blanc-des-Alpilles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2021
Siret
66635014500031
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La gestion sous toutes ses formes du patrimoine lui appartenant ainsi que l’acquisition, la gestion de tous actifs mobiliers, immobiliers et financiers lui appartenant, marchand de biens.
Autres Activités
La gestion sous toutes ses formes du patrimoine lui appartenant ainsi que l’acquisition, la gestion de tous actifs mobiliers, immobiliers et financiers lui appartenant, marchand de biens.
Adresse
RTE VIEUX CHEM D ARLES
13103 , MAS-BLANC-DES-ALPILLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LA CACEGA
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/12/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/2013
Siret
66635014500023
Nom commercial
SOGAFI
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion du patrimoine immobilier appartenant à la société
Autres Activités
Gestion du patrimoine immobilier appartenant à la société
Adresse
4 IMP DES PLANTIERS
13890 , MOURIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/05/1963
Siret
66635014500015
Code APE
6810Z - Activités des marchands de biens immobiliers
Activité principale
Activités des marchands de biens immobiliers
Adresse
PL ANCIENS COMBATTANTS INDOCHINE
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
1954
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
533
Date d'ajout
18/01/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Tarascon par suite de transfert du siège social à compter du 01/01/2021 du 1945 1954 Place des Anciens d'Indochine 27400 Louviers au La Cacéga Vieux Chemin d'Arles 13103 Mas-Blanc-des-Alpilles Transfert du siège de l'entreprise à l'intérieur du ressort à compter du 01/01/2021 Ancienne valeur : Vieux Chemin d'Arles La Cacéga 13103 Mas-Blanc-des-Alpilles Nouvelle valeur : La Cacéga Vieux Chemin d'Arles 13103 Mas-Blanc-des-Alpilles Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 01/01/2021 Ancienne valeur : 1945 1954 Place des Anciens d'Indochine 27400 Louviers Nouvelle valeur : La Cacéga Vieux Chemin d'Arles 13103 Mas-Blanc-des-Alpilles
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/01/2021
Description
Radiation du RCS de Tarascon le 05/01/2021 avec effet au 22/12/2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/07/1963
Description
Historique des observations depuis le 25/07/1963 : JOURNAL PUBLICATEUR : LA DEPECHE DE LOUVIERS Maintien des Administrateurs et du Président du conseil d'administration (AGO du 28.6.1984). Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes A.G.O du 30.06.1986 pendant six années de 1991 Changement de dénomination sociale à compter du 28.06.1985 - Ancienne dénomination : TRANSPORTS ROUSSEAU. Mention du 19/07/2001 : Ancienne Forme Juridique : SA Nouvelle Forme Juridique : SAS à compter du 15.05.2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).