Entreprise : LEQUEU THERMIQUE - SIREN 665 850 442
Identité
Dénomination
LEQUEU THERMIQUE
SIREN (siège)
665 850 442
Date d'immatriculation au RNE
31/10/1958
Date de fin de la personne morale
30/10/2082
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38500 EUR
Adresse du siège
RUE DE LA FORET 27100 VAL-DE-REUIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA FRINGALE-ZI D'I
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CURTINHA HERMINIA
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Bois-Guillaume
Nom, Prénom(s)
VASSEUR JIMMY , CLAUDE , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1985
Commune de résidence
Incarville
Nom, Prénom(s)
VASSEUR JEAN-PAUL , CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Incarville
Dénomination
SCP LENEVEU-CURTINHA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bois Guillaume
Dénomination
ROMAIN FINANCE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Val-de-Reuil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1933
Siret
66585044200021
Code APE
4322A - Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise et commerce de chauffage, plomberie, fumisterie et installation sanitaire.
Adresse
RUE Rue de la Foret-Parc de la Fringale-Zi d'Incarville
27100 , Val-de-Reuil - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA FRINGALE-ZI D'I
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1958
Siret
66585044200013
Code APE
453E
Adresse
43 RUE DU GENERAL DE GAULLE
27400 , LOUVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
58736
Date d'ajout
27/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux en date du 27/06/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4071
Date d'ajout
15/12/2011
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evreux prononce en date du 15/12/2011 la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 13/12/2011 et a désigné Juge Commissaire Mme Mailhan Marie-Antoinette , Liquidateur Me Berel Marc 31 Rue Henry 76500 Elbeuf . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc. Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 12 à compter du terme du délai de déclaration des créances. L'activité est maintenue jusqu'au 22/12/2011 .
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/06/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Evreux du 12/06/2008 arrêtant le plan de redressement de l'entreprise. Commissaire à l'exécution du plan : Maître BOURGOIN Yves 10 place Dupont de l'Eure 27000 Evreux
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/06/2008
Description
: Jugement du 12/06/2008 ordonnant l'inaliénabilité du bien immobilier sis rue de la Forêt - Parc de la Fringale - ZI d'Incarville - 27100 VAL DE REUIL dépendant de l'actif, jusqu'à l'issue du plan.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/04/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Evreux du 10/04/2008 renouvelant la période d'observation jusqu'au 19/06/2008.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/10/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 11/10/2007 renouvelant la période d'observation jusqu'au 19/04/2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
19/04/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de EVREUX du 19/04/2007 ouvrant une procédure de redresse- ment judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 19/10/2007. Mandataire judicaire : ME BEREL 31 Rue Henry 76500 ELBEUF Administrateur : ME BOURGOIN Yves 27000 EVREUX dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/10/1958
Description
Historique des observations depuis le 31/10/1958 : Mise en harmonie des statuts à la suite de la prorogation de la durée de la Société jusqu'en 2082 Mention du 15/09/2003 : ANCIENNE DENOMINATION : PAUL LEQUEU ET FILS NOUVELLE DENOMINATION : LEQUEU THERMIQUE à compter du 01.07.2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).