Entreprise : SDA SOCIETE DISTRIBUTION AUVERGNE - SIREN 665 720 082
Identité
(Entreprise radiée le 04/10/2022)
Dénomination
SDA SOCIETE DISTRIBUTION AUVERGNE
SIREN (siège)
665 720 082
Date d'immatriculation au RNE
07/10/1975
Date de fin de la personne morale
06/10/2006
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
611692.53 EUR
Adresse du siège
34 RUE JULES VERNE 63100 CLERMONT-FERRAND FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU BREZET
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU BRIGITTE
Nom d'usage
GILLES
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Saint-Amant-Tallende
Nom, Prénom(s)
GILLES JEAN-CLAUDE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Saint-Amant-Tallende
Nom, Prénom(s)
DEROY JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Dénomination
VICOMTOISE INVESTISSEMENT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vic-le-Comte
Dénomination
KPMG FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Omer
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/1974
Siret
66572008200031
Nom commercial
SDA SOCIETE DISTRIBUTION AUVERGNE
Enseigne
S D A SOCIETE DISTRIBUTION AUVERGNE
Code APE
513J
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Boissons gazeuses
Adresse
34 RUE 34 Rue Jules Verne-Zone Industrielle du Brezet
63000 , Clermont-Ferrand - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU BREZET
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18928
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7139
Date d'ajout
21/05/2019
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R.123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
2647
Date d'ajout
27/06/1991
Description
ACHAT D'UNE BRANCHE D'ACTIVITE DE DISTRIBUTION DE BOISSONS AUX ASSOCIATIONS AU PRIX STIPULE DE 50 000 FRANCS VENDEUR : MME MARTINS DO COUTO JOSIANE RCS CLERMONT FERRAND A 380 109 454 - 90 A 512 MODIFIEE LE 27.06.91 JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : L'ANNONCEUR LEGAL DU 30.05.91 OPPOSITIONS : AU SIEGE DE S D A A COMPTER DU 21/05/91
Numéro d'observation
2733
Date d'ajout
21/06/1990
Description
ACHAT DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE COMPRENANT UNIQUEMENT : LA CLIENTELE DES BARS, HOTELS, RESTAURANTS ET PARTICULIERS LIVRES A DOMICILE A MR MARTINS DO COUTO JOAO (84 A 411 MODIFIE LE 21.06.90) CES ELEMENTS SERONT EXPLOITES AU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE - ZI DU BBREZET - 34 RUE JULES VERNE - CLERMONT FERRAND ACHAT AU PRIX STIPULE DE 180 000 FRS JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : L'ANNONCEUR LEGAL DU 17.05.90 ELECTION DE DOMICILE POURLES OPPOSITIONS : ME HIVERNANT - RUE DU MARECHAL DE LATTRE - CLERMONT FERRAND A COMPTER DU 04/05/90
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SIEGE SOCIAL PRECEDEMMENT A ARVANT (HAUTE LOIRE) STATUTS MIS EN HARMONIE AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 4 012 440.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 611 692.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).