Entreprise : NICHOLAAS GOEDRAAD HOLDING - SIREN 662 750 231
Identité
Dénomination
NICHOLAAS GOEDRAAD HOLDING
SIREN (siège)
662 750 231
Date d'immatriculation au RNE
13/07/1966
Début d’activité
12/07/1966
Date de fin de la personne morale
12/07/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Holding
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1020000 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE 76370 ROUXMESNIL-BOUTEILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVRIER CHRISTIANE
Nom d'usage
GOEDRAAD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
SAINT VALERY EN CAUX
Nom, Prénom(s)
GOEDRAAD REMI , YAN
Qualité
Directeur général délégué, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
VARENGEVILLE SUR MER
Nom, Prénom(s)
GOEDRAAD DANIEL , FRANTZ
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1953
Commune de résidence
SAINT VALERY EN CAUX
Nom, Prénom(s)
LENEVEU JEAN-GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1947
Commune de résidence
ROUEN
Dénomination
DAVECC SA
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ROUEN
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/07/1966
Siret
66275023100018
Enseigne
"INTERNATIONAL BONDED STORES FRANCE"
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
76370 , ROUXMESNIL-BOUTEILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1997
Siret
66275023100026
Code APE
519B
Adresse
2 PL JOFFRE
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
187
Date d'ajout
18/01/2019
Description
Radiation du RCS le 18/01/2019 avec effet au 11/01/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
186
Date d'ajout
18/01/2019
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par Jugement du 11/01/2019, le Tribunal de Commerce de DIEPPE a prononcé la Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18. Date d'effet : 11/01/2019
Numéro d'observation
2444
Date d'ajout
29/10/2012
Description
Jugement de liquidation judiciaire en cours de procédure Jugement du 25/10/2012, le Tribunal de Commerce de DIEPPE a prononcé la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maître Béatrice PASCUAL - 10, RUE DE LA POTERNE - 76000 ROUEN. Date d'effet : 25/10/2012
Numéro d'observation
1009
Date d'ajout
10/05/2012
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire Par jugement du 03/05/2012, le Tribunal de Commerce de DIEPPE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Fixe à six mois, la durée de la période d'observation. Mandataire Judiciaire : Maître Béatrice PASCUAL - 10, RUE DE LA POTERNE - 76000 ROUEN. Date de cessation des paiements : 20/12/2011. Date d'effet : 03/05/2012
Numéro d'observation
474
Date d'ajout
10/08/1983
Description
MISE EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS DE LOI DU 30.12.81
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LOI LOI DU 24.07.66 ET LE DECRET DU 23.03.67 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES APPORT PARTIEL D'ACTIF DE LA SOCIETE INTERNATIONAL BONDED STORES FRANCE (ACTUELLEMENT DENOMMEE NICHOLAAS GOEDRAAD HOLDING) A LA SA I.B.S FRANCE (RCS DIEPPE B 393 966 460) DE LA BRANCHE AUTONOME D'ACTIVITE RELATIVE A LA PARTIE DE SON ACTIVITE VISANT LES OPERATIONS DE FOURNITURES AU CORPS DIPLOMATIQUE - A COMPTER DU 30/06/97 - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE DIEPPE 76200, ZONE INDUSTRIELLE A PARIS 75007, 2 PLACE JOFFRE - A COMPTER DU 04/05/2001 LA SOCIETE A DECLARE CONSERVER SON ETABLISSEMENT PRINCIPAL SIS A DIEPPE, ZONE INDUSTRIELLE DEPOT DES ACTES DE TRANSFERT AU GREFFE DE PARIS LE 04/05/2001 NUMERO 026837 - PUBLICITE : JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES FRANCAISES PAR ACTIONS DU 21/11/2000 CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET NUMERO 2001-474 DU 30 MAI 2001 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE PARIS (75007) 2 PLACE JOFFRE A ROUXMESNIL- BOUTEILLES (76370) ZONE INDUSTRIELLE DE ROUXMESNIL-BOUTEILLES A COMPTER DU 19/05/2003 DEPOT DES ACTES DE TRANSFERT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIEPPE LE 24/06/2003 - NUMERO A-312 - PUBLICITE : L'UNION AGRICOLE DU 19/06/2003 ET JOURNAL SPECIAL DES SOCIETES DU 17/06/2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).