Entreprise : LE SERGENT RECRUTEUR - SIREN 662 035 021
Identité
Dénomination
LE SERGENT RECRUTEUR
SIREN (siège)
662 035 021
Date d'immatriculation au RNE
27/07/1966
Début d’activité
01/01/1966
Date de fin de la personne morale
26/07/2026
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Restauration traditionnelle
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
52800 EUR
Adresse du siège
41 RUE SAINT-LOUIS EN L'ILE 75004 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Cohen EMILE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Les Lilas
Nom, Prénom(s)
Attia VICTOR
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Sarcelles
Nom, Prénom(s)
Naudon CEDRIC , SERGE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1966
Siret
66203502100010
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
41 RUE SAINT-LOUIS EN L'ILE
75004 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
45
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 17/06/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201500299 désigne liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, maintient M. Guy Elmalek, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur Me Gérard Philippot
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
44
Date d'ajout
04/02/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 04/02/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201500299 date de cessation des paiements le 04/08/2013, et a désigné juge commissaire : M. Guy Elmalek, administrateur : Me Gérard Philippot 60 rue de Londres 75008 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL EMJ en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 04/06/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
-MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981 ET DU 1ER MARS 1984 AGE DU 25 JUIN 1985
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 24 JUIN 1968
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).