Entreprise : ETABLISSEMENTS EVRARD - SIREN 659 805 196
Identité
(Entreprise radiée le 09/01/2019)
Dénomination
ETABLISSEMENTS EVRARD
SIREN (siège)
659 805 196
Date d'immatriculation au RNE
28/07/2003
Fermeture de l'établissement - 65980519600022
- Date d'effet de la fermeture : 15/10/2018
Fermeture de l'établissement - 65980519600014
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2003
Date de fin de la personne morale
27/07/2094
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
ZONE DES GRAVIERS 91190 VILLIERS-LE-BACLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DES GRAVIERS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BILLORE LAURENCE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1954
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BOUDET ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Vincennes
Dénomination
FINANCIERE JOYEUX
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Aubervilliers
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2003
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1965
Siret
65980519600014
Code APE
014B
Adresse
5 RUE DE NOAILLES
78000 , VERSAILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/10/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/11/1965
Siret
65980519600022
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Installation de jardins et ce compris terrassement menuiserie plantation Etc
Adresse
Zone des graviers
91190 , Villiers-le-Bâcle - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE DES GRAVIERS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
09/01/2019
Description
Radiation. Fusion absorption par la société MARCEL VILLETTE SAS RCS 542 043 047 Nnaterre Le 15/10/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/07/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
28/07/2003
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Numéro d'observation
2195
Date d'ajout
21/03/1985
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi du 30 décembre 1981 À compter du 22 6 1984
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).