Entreprise : AUGERON TCOL - SIREN 658 203 351
Identité
Dénomination
AUGERON TCOL
SIREN (siège)
658 203 351
Date d'immatriculation au RNE
22/09/1965
Début d’activité
16/08/1965
Date de fin de la personne morale
21/09/2064
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Vente et fabrication de tableaux de contrôle lumineux (schémas synoptiques) destinés au contrôle des installations automatisées
Code APE
2712Z - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Capital social
230000 EUR
Adresse du siège
14 AV D’ALSACE LORRAINE 95310 SAINT-OUEN-L'AUMONE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES BETHUNES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANDRES JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1938
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE C.F.C.E.
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SAHLER JOEL , OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Viarmes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/08/1965
Siret
65820335100056
Code APE
2712Z - Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente et fabrication de tableaux de contrôle lumineux (schémas synoptiques) destinés au contrôle des installations automatisées
Adresse
14 AV D’ALSACE LORRAINE
95310 , SAINT-OUEN-L'AUMONE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DES BETHUNES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
65820335100031
Code APE
332B
Adresse
10 MAIL JOLIOT CURIE
95310 , SAINT-OUEN-L'AUMONE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC MODERNE D ENTREPRISE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/1997
Siret
65820335100049
Enseigne
SYNOPTIQUE ET CONTROLE
Code APE
332B
Adresse
RUE DES SAULES
95280 , JOUY-LE-MOUTIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
79998
Date d'ajout
14/11/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 06/06/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 06/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
56138
Date d'ajout
27/01/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 06/01/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2014J00716 désigne liquidateur Selarl de Keating mission conduite par Me Christian Hart de Keating 183 ave Georges Clémenceau 92024 NANTERRE CEDEX , maintient administrateur, Me Francisque Gay 3 ave de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE
Numéro d'observation
54084
Date d'ajout
30/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 23/12/2014 arrête le plan de cession au profit de : SAS M.8 ZA LES ORMEAUX 71150 FONTAINES 529060725 RCS CHALON-SUR-SAONE
Numéro d'observation
46266
Date d'ajout
10/09/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de NANTERRE , prononce en date du 04/09/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00716 , date de cessation des paiements le 30/04/2014 désigne Administrateur Me Gay Francisque 3 ave de Madrid 92200 NEUILLY SUR SEINE avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire selarl De Keating mission conduite par Me Christian Hart de Keating 51 ave du Maréchal Joffre 92000 NANTERRE , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
31061
Date d'ajout
14/01/2014
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/10/2013
Numéro d'observation
10246
Date d'ajout
23/01/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 27 12 2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).