Entreprise : SOC EXPLOIT DEVELOPPEMENT ETANG RHODES - SIREN 657 180 444
Identité
Dénomination
SOC EXPLOIT DEVELOPPEMENT ETANG RHODES
Sigle
SEDER
SIREN (siège)
657 180 444
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1983
Début d’activité
08/06/1971
Dissolution
Date de fin de la personne morale
16/02/2021
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Organisation d'excursions et d'activités de loisirs terrestres ou/et maritimes. Exploitation par location de terrains.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
47844 EUR
Adresse du siège
1 ALL DES COMTES DE RODE 57810 RHODES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERNARD MARIE-JOSEPHE
Nom d'usage
KONDOLFF
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
RAYOL CANADEL SUR MER
Nom, Prénom(s)
KONDOLFF RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
RAYOL CANADEL SUR MER
Dénomination
SELARL ETUDE GANGLOFF ET NARDI
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Le ban-saint-martin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/1971
Siret
65718044400033
Enseigne
S.E.D.E.R
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Organisation d'excursions et d'activités de loisirs terrestres ou/et maritimes. Exploitation par location de terrains.
Autres Activités
Organisation d'excursions et d'activités de loisirs terrestres ou/et maritimes. Exploitation par location de terrains.
Adresse
1 ALL DES COMTES DE RODE
57810 , RHODES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
154
Date d'ajout
07/01/2021
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 31/10/2020 Liquidateur : SELARL ETUDE GANGLOFF ET NARDI (SELARL) Le siège de la liquidation est fixé à : 1 allée des Comtes de Rode 57810 Rhodes Journal d'annonces légales : LES AFFICHES MONITEUR en date du 01/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert: Dépôt au greffe de Sarreguemines le 06 mars 1985 dépôt au greffe de Metz le 09 juillet 1985 - la société a été constituée avec siège social à st-Avold 1 place du marche (Rcs Sarreguemines 71b44) la société ne conserve plus aucun établissement dans le ressort de l'ancien siège social.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).