Entreprise : IMOBEL - SIREN 652 049 149
Identité
Dénomination
IMOBEL
SIREN (siège)
652 049 149
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1965
Date de fin de la personne morale
25/10/2064
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
37 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ANC LIV
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHEN JEAN-PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Sevres
Nom, Prénom(s)
PAU MONTERO FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
ST MAUR DES FOSSES
Nom, Prénom(s)
HARRISSON MARK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1942
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHARTRAIN GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1915
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COHEN JACQUES JACKIE EZIO
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1936
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GURFINKIEL PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COHEN OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Sevres
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2000
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
26/10/1965
Siret
65204914900089
Code APE
703A
Origine du fonds
Création
Activité principale
LA SOCIETE A POUR OBJET L'ACHAT LA CONSTRUCTION LA TRANSFORMATION LA GESTION LA VENTE OU L'ACHANGE DE TOUS BIENS MOBILIERS ET IMMOBILIERS OU FONDS DE COMMERCE ET EN GENERAL TOUTES OPERATIONS INDUSTRIELLES COMMERCIALES OU FINANCIERES MOBILIERES OU IMMOBILIERES POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A L'OBJET SOCIAL OU A TOUS OBJETS SIMILAIRES OU CONNEXES
Adresse
37 RUE 37 rue des Mathurins
75009 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ANC LIV
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
65204914900048
Code APE
703A
Adresse
21 RUE ROYALE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/11/1999
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/11/1986
Siret
65204914900071
Code APE
703A
Adresse
31 RUE BOISSY D'ANGLAS
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
06/04/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 06/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
05/09/2006
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 04.09.2006 NOMMANT SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE ME PIERREL 169 BIS RUE DU CHEVALERET 75013 PARIS LIQUIDATEUR EN REMPLACEMENT DU LIQUIDATEUR PRECEDEMMENT DESIGNE
Numéro d'observation
87961
Date d'ajout
26/02/2004
Description
JUGEMENT DU 09.02.2004. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M M.SOUTUMIER
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
14513
Date d'ajout
02/03/2000
Description
JUGEMENT DU 02.03.2000. OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO 000820, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 19.11.1999, JUGE COMMISSAIRE: MME PETIET, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MME PEIFFER,LIQUIDATEUR ME PIERREL 211 BOULEVARD VINCENT AURIOL 75013 PARIS, DELAI DE DECLARATION DES CREANCES : 2 MOIS A COMPTER DELA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
11292
Date d'ajout
18/02/2000
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, EN DATE DU 18.02.2000.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).