Entreprise : POROUX PARIS - SIREN 652 047 150
Identité
Dénomination
POROUX PARIS
SIREN (siège)
652 047 150
Date d'immatriculation au RNE
13/10/1965
Date de fin de la personne morale
12/10/2025
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
298800 EUR
Adresse du siège
102 AV SIMON BOLIVAR 75019 PARIS 19 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POROUX GERARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEVY CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LEIBOVITCH JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/2005
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1965
Siret
65204715000048
Code APE
501Z
Origine du fonds
Achat
Activité principale
COMMERCE DE GARAGE, STATION SERVICE, VENTE D ESSENCE ET HUILES, REPARATION DE VEHICULES AUTOMOBILES, VENTE DE VOITURES NEUVES D OCCASIONS VENTE DE PIECES DETACHEES AUTO ET LOCATION DE VEHICULES (SANS CHAUFFEUR), PEINTURE ET TOLERIE DE TOUS VEHICULES
Adresse
102 AV 102 avenue Simon Bolivar
75019 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
65204715000022
Code APE
501Z
Adresse
176 AV GALLIENI
93140 , BONDY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
176-180
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/2005
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1991
Siret
65204715000030
Code APE
501Z
Adresse
45 ALL D ATHENES
93320 , LES PAVILLONS-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1999
Siret
65204715000055
Code APE
502Z
Adresse
31 AV THIERS
93340 , LE RAINCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
63075
Date d'ajout
23/01/2003
Description
La société a par décision du 31/12/2001 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 01/01/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63074
Date d'ajout
23/01/2003
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).