Entreprise : ETABLISSEMENTS BIONAZ SA - SIREN 652 040 403
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS BIONAZ SA
SIREN (siège)
652 040 403
Date d'immatriculation au RNE
23/12/1998
Début d’activité
14/02/2000
Date de fin de la personne morale
22/12/2064
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
la tolerie, la chaudronnerie, la mécanique générale et tout ce qui touche au travail des métaux.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
50308.18 EUR
Adresse du siège
L'ECHELLE LE FRANC 51210 MONTMIRAIL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLOGEY NATHALIE
Nom d'usage
DOUCET
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
SAINT MARTIN D ABLOIS
Nom, Prénom(s)
COUTEAU JEAN , POL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Nom, Prénom(s)
DOUCET PHILIPPE , RENE , REGIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
SAINT MARTIN D ABLOIS
Nom, Prénom(s)
GAULANDEAU ARLETTE
Nom d'usage
AYADI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
COFITUB
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MONTMIRAIL
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/02/2000
Siret
65204040300030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
la tolerie, la chaudronnerie, la mécanique générale et tout ce qui touche au travail des métaux.
Adresse
L'ECHELLE LE FRANC
51210 , MONTMIRAIL - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/02/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1989
Siret
65204040300022
Code APE
283C
Adresse
28 RUE MARCEL DASSAULT
93140 , BONDY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAE BONDY SUD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1434
Date d'ajout
20/01/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 20/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4927
Date d'ajout
20/10/2009
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour exécution du plan de cession Par Jugement en date du 20 OCTOBRE 2009, le Tribunal de Commerce de REIMS a prononcé d'office la clôture des opérations de Redressement judiciaire contre ETS BIONAZ Date d'effet : 20/10/2009
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
(Divers) Cette entreprise précédemment inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce d'Epernay a été rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribunal de Commerce de Reims par le décret no 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
15/02/2000
Description
Plan de redressement : cession Jugement du Tribunal de Commerce de EPERNAY du 14/02/2000 arretant le plan de redressement par cession totale de l'entreprise à la SA CTA siège social 105 rue des Moines 75017 PARIS Date d'effet de la cession : 14/02/2000 Commissaire à l'exécution du plan : ME DELTOUR François Jean Léon Joseph 3 RUE NOEL 51100 REIMS
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
30/11/1999
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée Jugement du Tribunal de Commerce de EPERNAY du 29/11/1999 ouvrant une Procédure Simplifiée de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 26/03/2000. Cessation des paiements en date du 26/11/1999. Juge Commissaire : MME DU CRAY SIRIEIX Marie Pierre Représentant des Créanciers : ME DELTOUR François Jean Léon Joseph 3 RUE NOEL 51100 REIMS Administrateur : ME CONTANT Philippe 8 RUE VOLTAIRE 10000 TROYES dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
26/11/1999
Description
Déclaration de cessation des paiements Dépot le 26/11/1999 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de EPERNAY
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
23/12/1998
Description
(Divers) Historique : SIEGE SOCIAL TRANSFERE DE 93147 BONDY CEDEX - ZAE BONDY SUD - 28 RUE MARCEL DASSAULT A : Z.I. L'ECHELLE LE FRANC 51210 MONTMIRAIL - A COMPTER DU 17/09/1998 DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS DEPOSES AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS LE 27/04/1965 MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 31/03/ 2000.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CODE GAGI - Date de cessation : 31/03/2000. CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).