Entreprise : CABINET YVES THORAVAL - SIREN 652 030 883
Identité
Dénomination
CABINET YVES THORAVAL
SIREN (siège)
652 030 883
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1992
Dissolution
Date de fin de la personne morale
02/02/2034
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
730560 EUR
Adresse du siège
12 B RUE KEPLER 75016 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLLIAU JEAN-LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
SAMOIS SUR SEINE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/05/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/03/1935
Siret
65203088300068
Code APE
703C
Origine du fonds
Création
Activité principale
L'ACQUISITION, ADMINISTRATION, GESTION, EXPLOITATION, MISE EN VALEUR DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES, LOCATION GERANCE DE TOUS BIENS IMMOBILIERS OU FONCIERS, EXERCICE DE TOUTES FONCTIONS DE SYNDIC DE CO-PROPRIETE ; LES PROFESSIONS D'ADMINISTRATEUR DE BIENS ET SYNDIC DE CO-PROPRIETE, D'AGENT INDUSTRIEL, DE MARCHANDS DE BIENS, LA REALISATION DE TOUTES OPERATIONS DE TRANSACTION SUR IMMEUBLES ET FONDS DE COMMERCE, LA REALISATION DE TOUTES OPERATIONS DE GESTION IMMOBILIERE .
Adresse
12 B RUE KEPLER
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28246
Date d'ajout
30/06/2004
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 27/05/2004
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
28249
Date d'ajout
30/06/2004
Description
ASSOCIE UNIQUE.: CABINNET NIBELLE - 12 BIS RUE KEPLER 75116 PARIS 672 004 926 RCS PARIS
Numéro d'observation
24488
Date d'ajout
23/09/2002
Description
La société a par décision du 19/07/2002 décidé le transfert de son siège social dans le ressort du GTC de PARIS avec une date d'effet déclarée au 19/07/2002
Numéro d'observation
24486
Date d'ajout
23/09/2002
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
70608
Date d'ajout
25/07/2001
Description
PRISE EN LOCATION GERANCE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE LIEE A LA GESTION DE BIENS IMMOBILIERS AINSI QU'A L'ACTIVITE D'ADMINISTRATEURDE BIENS ET DE SYNDIC DE CO-PROPRIETE (SISE ET EXPLOITEE AU 37 RUE LOUISE MICHEL - 92300 LEVALLOIS PERRET) APPARTENANT A LA SOCIETE "CABINET MARCEL GUY" (300 815 941 RCS NANTERRE) POUR UNE DUREE DE 1AN A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1999 - (GERANCE RENOUVELABLEPAR TACITE RECONDUCTION)
Numéro d'observation
70610
Date d'ajout
25/07/2001
Description
ACHAT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE LIEE A LA GESTION DE BIENS IMMOBILIERS AINSI QU'A L'ACTIVITE D'ADMINISTRATEUR DE BIENS ET DE SYNDIC DE CO-PROPRIETE (SISE ET EXPLOITEE AU 37 RUE LOUISE MICHEL - 92300 LEVALLOIS PERRET) - PRECEDEMMENT EXPLOITEE EN LOCATION GERANCE - A LA SOCIETE "CABINET MARCEL GUY" (300 815 941 RCS NANTERRE) A COMPTER DU 1ER MARS 2001 MOYENNANT LE PRIX DE 1 234 000 FRANCS - JOURNAL D'ANNONCES LEGALES AYANT PUBLIE LA CESSION : LES PETITES AFFICHES DU 19 MARS 2001 - OPPOSITIONS : AU SIEGE DU FONDS POUR LA VALIDITE ET POUR LA CORRESPONDANCE CHEZ MAITRE PASQUIN LUCCHINI, 12 BOULEVARD CARNOT A SAINT DENIS (93200)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).