Entreprise : SOCIETE PARIS SAINT BENOIT - SIREN 652 027 574
Identité
Dénomination
SOCIETE PARIS SAINT BENOIT
SIREN (siège)
652 027 574
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1965
Début d’activité
01/05/1965
Date de fin de la personne morale
09/06/2114
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
HOTEL MEUBLE BAR
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
1257000 EUR
Adresse du siège
28 RUE SAINT-BENOIT 75006 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLIGNIERES BENOIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Le Fur JEAN-YVES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Paris
Dénomination
VINCENT RUSE CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/05/1965
Siret
65202757400019
Nom commercial
LE MONTANA
Enseigne
LE MONTANA
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
HOTEL MEUBLE BAR
Adresse
28 RUE SAINT-BENOIT
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1965B02757108
Date d'ajout
29/05/2024
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 29/05/2024, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P202401819, date de cessation des paiements le 13/05/2024, et a désigné : juge commissaire M. Vincent-bruno Larger liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 9 rue du Mont Thabor 75001 Paris, , les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1965B02757103
Date d'ajout
07/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 07/02/2019 arrête le plan de cession au profit de : Sas fonciere saint honore, . Sous le n° P201703112.
Numéro d'observation
1965B02757101
Date d'ajout
06/12/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 06/12/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 06/12/2018, soit jusqu'au 06/06/2019
Numéro d'observation
1965B0275798
Date d'ajout
07/06/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 07/06/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 06/06/2018, soit jusqu'au 06/12/2018
Numéro d'observation
1965B0275796
Date d'ajout
25/01/2018
Description
Jugement en date du 24/01/2018 le tribunal de commerce de Paris, rectifie l'erreur matérielle affectant le jugement d'ouverture du 06/12/2017, confirme la désignation de la SELARL 2M&Associés en la personne de Carole Martinez, en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance, au lieu et place de la SELARL Bauland, Carboni, Martinez & associés en la personne de Me Carole Martinez.
Numéro d'observation
1965B0275794
Date d'ajout
06/12/2017
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 06/12/2017 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201703112 date de cessation des paiements le 06/06/2016, et a désigné juge commissaire : M. Pierre Dutrieu, administrateur : SELARL Bauland-Carboni-Martinez & Associés en la personne de Me Carole Martinez 7 rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Axyme en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 06/06/2018, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
88
Date d'ajout
31/01/2012
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 27-10-2011
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ACTE DU 10 MAI 1968
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).