Entreprise : EQUIP SCIENT INDUST FLUFRANCE - SIREN 652 012 170
Identité
Dénomination
EQUIP SCIENT INDUST FLUFRANCE
SIREN (siège)
652 012 170
Date d'immatriculation au RNE
24/01/1992
Date de fin de la personne morale
23/01/2064
Date de clôture
30/09
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
5 RUE DU VAULORIN 91320 WISSOUS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU VAULORIN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALLIOUX CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
L'Isle-Adam
Nom, Prénom(s)
BOURDON ODILE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1954
Commune de résidence
LA GARENNE COLOMBE
Nom, Prénom(s)
FROMANT ERIC
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
L'Isle-Adam
Nom, Prénom(s)
DAVILLE BENEDICTE
Nom d'usage
MARRET
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CONSEILS DU VEXIN BADER ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pontoise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/1991
Siret
65201217000021
Code APE
332B
Origine du fonds
Création
Activité principale
Fabrication, vente, importation, exportation, commission, représentation de tous matériels et fournitures pour laboratoire et industriels - études, réalisations, installations, maintenance de plafonds soufflants, flux laminaires, salles blanches
Adresse
5 RUE 5 Rue DU VAULORIN ZONE D ACTIVITE DU VAULORIN
91320 , Wissous - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU VAULORIN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4446
Date d'ajout
17/12/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 16/12/2004 , a prononcé la clôture de la procédure après cession totale de l'entreprise
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1209
Date d'ajout
25/03/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 25/03/2004 nommant M. CHABREDIER juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
2901
Date d'ajout
09/09/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 09/09/2002 nommant M. BOURLIER juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
14426
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
9427
Date d'ajout
03/04/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 28/03/2000 nommant Mr magot juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
28/11/1997
Description
Mise en sommeil de la société à compter 10 06 1997 par suite de vente à la société Jouan rue bobby Sands 44 saint Herblain -.rcs Nantes b 301127759
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/06/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Évry en date du 09 06 1997 , arrêtant le plan de cession au profit de Sa Jouan rue bobby Sands Bp 3203 44805 saint Herblain cedex . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Libert 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes , maintient représentant des créanciers Me Horel 18 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes , maintient administrateur Me Libert 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/03/1997
Description
Le tribunal de commerce de Évry a prononcé en date du 10 03 1997 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général , date de cessation des paiements le 04 02 1997 , et a désigné juge commissaire Mr marin , administrateur Me Libert 19 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes avec pour mission de Assistance du débiteur pour tous actes concernant la gestion de l entreprise , représentant des créanciers Me Horel 18 avenue Carnot 91100 Corbeil Essonnes , et a ouvert une période d'observation expirant le 08 09 1997 Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de parution au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/03/1997
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de Évry , en date du 04 03 1997
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
14/11/1995
Description
Achat d'une partie d'activité : études, réalisations, installations, maintenance de plafonds soufflants, flux laminaires, salles blanches - à Mr Bernard Duparcq à 391 766 268 radié le 03.07.95 Opp la Ste Esi Flufrance 5 rue du Vaulorin 91320 Wissous - au prix de 150 000 F - à compter du 01.07.95
Numéro d'observation
48094
Date d'ajout
24/01/1992
Description
Cette société, déjà constituée, transfère son siège de 21 rue de l armistice 94230 Cachan Rc Créteil 86 b 15955 à Wissous à compter du 31.12.91 dépôt de transfert numéro 14254 du 30.12.91
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).