Entreprise : FOSSIER-CARMINE - SIREN 648 203 594
Identité
Dénomination
FOSSIER-CARMINE
SIREN (siège)
648 203 594
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1996
Date de fin de la personne morale
21/01/2051
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
41161.23 EUR
Adresse du siège
10 RUE DU NICKEL 77176 SAVIGNY-LE-TEMPLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RENAUD GERARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEBENOT JEAN PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1943
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RENAUD PASCAL ROLAND FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ALLARD DE GRANDMAISON DUTERTRE DE LA COU
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Le Perreux-sur-Marne
Dénomination
AMYOT EXCO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/06/1999
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
14/09/1964
Siret
64820359400029
Code APE
287M
Origine du fonds
Autre
Activité principale
LA FABRICATION LA REPARATION ET LA VENTE DE COFFRES FORTS ET MEUBLES METALLI- QUES.
Adresse
10 RUE Rue DU NICKEL
77176 , Savigny-le-Temple - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1964
Siret
64820359400011
Code APE
287M
Adresse
11 RUE ARTHUR CHEVALIER
93600 , AULNAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/06/2000
Description
- Date de cessation d'activité : 31/07/1999. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/06/1999
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS du 04/06/1999 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire immédiate avec une poursuite de l'activité pour une durée d'un mois Liquidateur judiciaire : Me LAVALLART 12, place Jean Jaurès - 41000 BLOIS Date de cessation des paiements : 01/06/1999
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
22/01/1996
Description
Historique des observations depuis le 22/01/1996 : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE EN DATE DU 6.10.1964 PUBLIE DANS LES PETITES AFFICHES DU 15.10.1964. TRANSFERT DE SIEGE A COMPTER DU 6.11.1995 PUBLIE DANS LE MONITEUR DE SEINE ET MARNE. ANCIEN SIEGE : 11 RUE ARTHUR CHEVALIER 93600 AULNAY SOUS BOIS (GTC BOBIGNY).
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).