Entreprise : TESTUT FRERES ET COMPAGNIE - SIREN 646 980 011
Identité
Dénomination
TESTUT FRERES ET COMPAGNIE
SIREN (siège)
646 980 011
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1969
Date de fin de la personne morale
11/02/2068
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
561927.08 EUR
Adresse du siège
24220 SAINT-VINCENT-DE-COSSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARROUH GEORGES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
Foulayronnes
Nom, Prénom(s)
TESTUT FREDERIC , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
SAINT VINCENT DE COSSE
Nom, Prénom(s)
TESTUT JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
SAINT VINCENT DE COSSE
Nom, Prénom(s)
TESTUT LAURENT , PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
SAINT VINCENT DE COSSE
Nom, Prénom(s)
TESTUT FRANCOIS , JEAN , MARIE , MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
SAINT VINCENT DE COSSE
Dénomination
CABINET HUSSON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Foulayronnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/02/1969
Siret
64698001100019
Code APE
151A
Origine du fonds
Création
Activité principale
Elevage, achat, vente de porcs vivants, fabrication, achat et vente de viandes de porcs à l'état naturel, en conserves ou autres. La société pourra étendre son activité à tous autres animaux ou toutes autres viandes.
Adresse
-
24220 , SAINT-VINCENT-DE-COSSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
55617
Date d'ajout
18/01/2019
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bergerac rendue le 18/01/2019 nommant M. Paris P juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1361
Date d'ajout
28/01/2009
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Bergerac rendue le 28/01/2009 nommant M. Monpontet Jl juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
118
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Bergerac
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
07/11/2008
Description
Jugement du TGI DE PERIGUEUX pour TC SARLAT du 07/11/2008 nommant MME GADAUD MAGENDIE Maylis en qualité de Juge Commissaire en remplacement de MME DESCOUT Jacqueline
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
10/09/2007
Description
Jugement du TGI DE PERIGUEUX pour TC SARLAT du 10/09/2007 nommant MME DESCOUT en qualité de Juge Commissaire en remplacement de MME GADAUD MAGENDIE
Numéro d'observation
15517
Date d'ajout
14/10/1994
Description
(Divers) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 6.5.1994 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARLAT A PROLONGE LA PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS JUSQU'AU 5.11.1994 POUR LA SA TESTUT FRERES ET CIE ZI DU TERROIR RUE DE L'INDUSTRIE (31140) AUCAMVILLE.
Numéro d'observation
15516
Date d'ajout
14/10/1994
Description
(Procédures collectives) PAR JUGEMENT EN DATE DU 5.11.1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARLAT A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, REGIME GENERAL, A L'ENCONTRE DE LA : SA TESTUT FRERES ET CIE ZI DU TERROIR - RUE DE L'INDUSTRIE - 31140 SAINT-ALBAN - JUGE COMISSAIRE : MR PEIRO FERNAND - REPRESENTANT DES CREANCIERS : MR TORELLI - ADMINISTRATEUR : ME LAVERGNE - DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS 3.11.1993 GAZETTE DES TRIBUNAUX DU MIDI 22/10/94 A COMPTER DU 05/11/93
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/02/1969
Description
APPORT EVALUE A 92400 FRANCS. PRECEDENT PROPRIETAIRE : VVE TESTUT - TESTUT HENRI TESTUT MICHEL - TESTUT JACQUES - RCS SARLAT - DESI44 - 58 A 143 - 66 A 27 - 66 A28 PREMIERE INSERTION : ESSOR SARLADAIS DU 31.1.1969 - A COMPTER DU 16.03.1995 : CESSATION D'ACTIVITE SUITE A LA VENTE DU FONDS A LA SA SOCIETE D'ABATTAGE DU PERIGORD RCS SARLAT B 400 509 337 (95 B 33). - PAR SUITE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARLAT DU 19.06.1998 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SOCIETE D'ABATTAGE DU PERIGORD, LES ACTIFS ONT ETE REINTEGRES DANS LE PATRIMOINE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA TESTUT FRERES ET CIE. - A COMPTER DU 17.07.1998 : VENTE DU FONDS A LA SARL VEAU DU PERIGORD ETS DELGUEL RCS SARLAT B 411 127 335 (97 b 32) - ETS SECONDAIRES HORS RESSORT GREFFE - - 34430 ST JEAN DE VEDAS, ZI DE LA LAUZE, CREATION DU 04.06.1990. RCS MONTPELLIER 91 B 768 - 31140 SAINT ALBAN, ZI DU TERROIR, RUE DE L'IN- DUSTRIE, A COMPTER DU 01.10.1993 ; FONDS RECU EN LOCATION GERANCE. RCS TOULOUSE 93 B 1860.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
- D'UN JUGEMENT EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1993, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARLAT, OUVRE LA PROCEDURE DU REGIME GENERAL DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA SA TESTUT FRERES ET CIE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 03.11.1993 REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME TORELLI JEAN FRANCOIS 8, RUE KLEBER 24000 PERIGUEUX. ADMINISTRATEUR : ME JEAN MARCEL LAVERGNE 2, RUE BERNARD MULE 31000 TOULOUSE. JUGE COMMISSAIRE : MR PEIRO FERNAND PERIODE D'OBSERVATION : SIX MOIS. - D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARLAT EN DATE DU 06.05.1994, LA PERIODE D'OBSERVATION EST PROLONGEE DE 6 MOIS JUSQU'AU 05.11.1994 - D'UN JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1994, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARLAT, PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SA TESTUT FRERES ET CIE. - DIT CEPENDANT QUE LA POURSUITE D'ACTIVITE SERA ACCORDEE JUSQU'AU 27 JANVIER 1995 SOUS LE CONTROLE DE ME LAVERGNE ADMINISTRATEUR QUI ASSURERA SEUL ET ENTIEREMENT L'ADMINSITRATION DE L'ENTREPRISE. - DESIGNE LA SCP TORELLI ET PLUS PARTICULIEREMENT ME JEAN FRANCOIS TORELLI EN QUALITE DE LIQUIDATEUR - SUIVANT JUGEMENT DU TC DE SARLAT EN DATE DU 27.01.1995, PROROGATION DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 17 FEVRIER 1995. - D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SARLAT DU 17 FEVRIER 1995, IL APPERT QUE LA CONTINUATION D'ACTIVITE DE LA SA TESTUT A ETE PROROGEE JUSQU'AU 28 FEVRIER 1995, DATE DE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA STE ABATTAGE DU PERIGORD, ACQUEREUR. - D'UN JUGEMENT EN DATE DU 1ER MARS 1995, LA POURSUITE DE L'ACTIVITE A ETE DECIDEE JUSQU'AU 16.03.1995.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n[ 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation : 16/03/1995.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).