Entreprise : DALITUB ETABLISSEMENTS GONZALEZ ET FILS - SIREN 646 950 600
Identité
Dénomination
DALITUB ETABLISSEMENTS GONZALEZ ET FILS
SIREN (siège)
646 950 600
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1969
Début d’activité
04/11/1969
Date de fin de la personne morale
03/11/2068
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
13 ZONE INDUSTRIELLE DU PLAN D ACIER 39200 SAINT-CLAUDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GONZALEZ CHRISTOPHE , PAUL , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Saint-Claude
Nom, Prénom(s)
GONZALEZ JEAN-LOUIS , ANDRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Saint-Claude
Dénomination
EXPERTISE COMPTABLE ET AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Dijon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/11/1969
Siret
64695060000015
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La création et le négoce de tout articles de constructions tubulaire.
Adresse
13 ZONE INDUSTRIELLE DU PLAN D ACIER
39200 , SAINT-CLAUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
11/09/2012
Siret
64695060000023
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La création et le négoce de tout articles de constructions tubulaire.
Adresse
13 RUE DU MOULIN LACROIX
39200 , SAINT-CLAUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/001688
Date d'ajout
04/03/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 04/03/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL MJ JuraLP, Représentée par Margot LECLERC 6 rue Rouget de Lisle 39000 Lons-le-Saunier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/001095
Date d'ajout
08/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 08/02/2022 arrêtant le arrêtant le plan de cession.
Numéro d'observation
F21/005962
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 27/08/2021 prononçant la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Date de cessation des paiements : 01/08/2021 Mandataire judiciaire : SCP Pascal LECLERC, représenté par les administrateurs judiciaires provisoires, Pris en la personne de Me MASSELON et Me ROUMEZI 6 rue Rouget de Lisle BP 40071 39000 Lons-le-Saunier, Administrateur judiciaire : SELARL AJRS prise en la personne de maître jeannerot philippe 28 rue de la République BP 473 25019 Besançon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 27/02/2022 .
Numéro d'observation
F21/005309
Date d'ajout
23/07/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 23/07/2021 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur BOUQUEROD Alain,, Mandataire Judiciaire : SCP Pascal LECLERC, représenté par les administrateurs judiciaires provisoires, Pris en la personne de Me MASSELON et Me ROUMEZI 6 rue Rouget de Lisle BP 40071 39000 Lons-le-Saunier, Administrateur judiciaire : SELARL AJRS prise en la personne de Maître JEANNEROT Philippe 28 rue de la République BP 473 25019 Besançon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 23/01/2022 .
Numéro d'observation
F15/002331
Date d'ajout
11/06/2015
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société anonyme à conseil d'administration Nouvelle forme juridique : Société par actions simplifiée à compter du 01/06/2015
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).