Entreprise : SOCIETE D'ELECTRICITE DE MOREZ DU JURA - SIREN 646 950 543
Identité
Dénomination
SOCIETE D'ELECTRICITE DE MOREZ DU JURA
Sigle
S.E.M.
SIREN (siège)
646 950 543
Date d'immatriculation au RNE
15/12/2020
Début d’activité
11/12/2020
Date de fin de la personne morale
14/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts.
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
52 AV GEORGES CLEMENCEAU 78110 LE VESINET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
ARTEA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris 16e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/12/2020
Siret
64695054300033
Nom commercial
ARTEA ENVIRONNEMENT
Enseigne
ARTEA ENVIRONNEMENT
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Exploitation d'unités mettant en oeuvre des solutions environnementales de productions d'énergies ; rénovation, restructuration de projets d'énergies renouvelables ; conception, réalisation partielle ou totale, construction clé en main, vente, location et gestion d'unités mettant en oeuvre des solutions environnementales de productions d'énergies ; activités de conseils ainsi que tous services d'ingénierie dans le do
Autres Activités
Exploitation d'unités mettant en oeuvre des solutions environnementales de productions d'énergies ; rénovation, restructuration de projets d'énergies renouvelables ; conception, réalisation partielle ou totale, construction clé en main, vente, location et gestion d'unités mettant en oeuvre des solutions environnementales de productions d'énergies ; activités de conseils ainsi que tous services d'ingénierie dans le do
Adresse
52 AV GEORGES CLEMENCEAU
78110 , LE VESINET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
11/03/1911
Siret
64695054300017
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
TANCUA
39400 , MORBIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/000678
Date d'ajout
28/01/2021
Description
Suite à la notification du greffier du tribunal de commerce de Versailles du transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 11/12/2020 du 39400 Tancua au 52 Avenue Georges Clémenceau 78110 Le Vésinet, c'est pas erreur que la société a été radiée d'office étant donné qu'il y a maintien de l'activité dans notre ressort suite audit transfert.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F10/001043
Date d'ajout
09/03/2010
Description
1er Janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.
Numéro d'observation
45481
Date d'ajout
09/03/2010
Description
A COMPTER DU 28 MARS 2001 REGULARISATION QUANT A LA DENOMINATION DE LA SOCIETE QUI EST ET QUI A TOUJOURS ETE SA D'ELECTRICITE DE MOREZ DU JURA
Numéro d'observation
45481
Date d'ajout
09/03/2010
Description
1er Janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001.
Numéro d'observation
F10/001043
Date d'ajout
09/03/2010
Description
A COMPTER DU 28 MARS 2001 REGULARISATION QUANT A LA DENOMINATION DE LA SOCIETE QUI EST ET QUI A TOUJOURS ETE SA D'ELECTRICITE DE MOREZ DU JURA
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
06/03/1991
Description
DM N° 372 DU 06 MARS 1991 : Ancienne adresse du siège social (qui est supprimé) PORT-LESNEY (39) nouvelle adresse du siège social TANCUA (39) où se trouve déjà l'Ets principal - ancien président du CA et administrateur LABOURIER François nouveau président du CA et administrateur VANDAME Etienne ancien adminsitrateur LABOURIER Christophe, nouveau administrateur VANDAME Régis et SOGNER Jean Ancienne date de clôture 30 juin - nouvelle date de clôture 30 décembre A compter du 11 février 1991
Numéro d'observation
45481
Date d'ajout
06/03/1991
Description
DM N° 372 DU 06 MARS 1991 : Ancienne adresse du siège social (qui est supprimé) PORT-LESNEY (39) nouvelle adresse du siège social TANCUA (39) où se trouve déjà l'Ets principal - ancien président du CA et administrateur LABOURIER François nouveau président du CA et administrateur VANDAME Etienne ancien adminsitrateur LABOURIER Christophe, nouveau administrateur VANDAME Régis et SOGNER Jean Ancienne date de clôture 30 juin - nouvelle date de clôture 30 décembre A compter du 11 février 1991
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).