Entreprise : ENTREPRISE JOSEPH BARONI PERE ET FILS - SIREN 646 350 504
Identité
Dénomination
ENTREPRISE JOSEPH BARONI PERE ET FILS
SIREN (siège)
646 350 504
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1963
Date de fin de la personne morale
21/10/2062
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15300 EUR
Adresse du siège
1083 Route de la Vallée 39360 VAUX-LES-SAINT-CLAUDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARONI JEAN , PIERRE , JOSEPH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Vaux-lès-Saint-Claude
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
64635050400015
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
39360 , VAUX-LES-SAINT-CLAUDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/002568
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 07/06/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/002549
Date d'ajout
07/06/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 07/06/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/000084
Date d'ajout
05/01/2017
Description
Ordonnance du Président en date du 04/01/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur LECOMTE Ludovic en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/000290
Date d'ajout
20/01/2014
Description
Ordonnance du Président en date du 20/01/2014 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur RABUT Claude en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/001323
Date d'ajout
20/03/2012
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 20/03/2012 clôturant la procédure de redressement .
Numéro d'observation
F11/003947
Date d'ajout
04/11/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 04/11/2011 prononçant la la résolution du plan et la liquidation judiciaire immédiate poursuite d'activité autorisée 31/12/2011. Date de cessation des paiements : 27/08/2011. Liquidateur-judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER.
Numéro d'observation
F10/003188
Date d'ajout
27/08/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 27/08/2010 plan de continuation. Commissaire à l'exécution du plan : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER
Numéro d'observation
F09/004659
Date d'ajout
14/12/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 11/12/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 26/06/2010, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F09/004140
Date d'ajout
04/11/2009
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Numéro d'observation
F09/002732
Date d'ajout
27/06/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier en date du 26/06/2009 ouvrant la procédure de redressement judiciaire.Date de cessation des paiements : 03/06/2009......Mandataire judiciaire : SCP LECLERC ET MASSELON 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER, . Durée période d'observation et poursuite d'activité : jusqu'au 26/12/2009 .
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).