Entreprise : BOURGES TRUCKS ETS DOURS - SIREN 643 720 659
Identité
Dénomination
BOURGES TRUCKS ETS DOURS
SIREN (siège)
643 720 659
Date d'immatriculation au RNE
15/10/1964
Début d’activité
01/01/1964
Date de fin de la personne morale
14/10/2063
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
vente réparation garage de tous véhicules terrestres à moteur notamment véhicules industriels véhicules poids lourds de plus ou moins de 3.5 tonnes véhicules légers etc... et en qualité de mandataire d'assurance de présenter proposer et d'aider à la conclusion d'opérations d'assurance à l'exclusion de la gestion de contrats
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
2 RUE FLORENCE ARTHAUD 18000 BOURGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
FINANCIERE DOURS
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Chartres
Dénomination
ACES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chartres
Établissements
Cet établissement a été fermé le 01/02/2018
Type d'établissement
Principal fermé
Date début d’activité
01/01/1964
Siret
64372065900033
Enseigne
SAVIEM
Code APE
4520A - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Apport
Nature de l'établissement
Activité principale
vente réparation garage de tous véhicules terrestres à moteur notamment véhicules industriels véhicules poids lourds de plus ou moins de 3.5 tonnes véhicules légers etc... et en qualité de mandataire d'assurance de présenter proposer et d'aider à la conclusion d'opérations d'assurance à l'exclusion de la gestion de contrats
Adresse
88 RTE D'ORLEANS
18230 , SAINT-DOULCHARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/1979
Siret
64372065900058
Enseigne
VIERZON TRUCKS ETS DOURS
Code APE
4520B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
entretien réparation d'autres véhicules auto
Adresse
25 RTE DE BOURGES
18100 , VIERZON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DU POLE D'ECHANGE A71
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/02/2018
Siret
64372065900041
Code APE
4520B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Adresse
RUE DES CHANGES
18100 , VIERZON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
25 ROUTE DE BOURGES
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2023
Siret
64372065900066
Enseigne
SAVIEM
Code APE
4520B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Adresse
2 RUE FLORENCE ARTHAUD
18000 , BOURGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
64372065900025
Code APE
4520B - Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Nature de l'établissement
Activité principale
Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles
Adresse
971 RTE D'ORLEANS
18230 , SAINT-DOULCHARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4130
Date d'ajout
15/10/2010
Description
Adjonction d'activité de l'établissement principal situé route d'Orléans 18230 Saint-Doulchard à compter du 15/09/2010 Ancienne : LOUEUR DE VEHICULES DE TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES, GARAGE, REPA- RATIONS, VENTE DE TOUS CAMIONS ET TOUTES VOITURES AUTOMOBILES, AINSI QUE VENTE D'ESSENCE, DE PNEUMATIQUES, HUILES ET GENERALEMENT TOUT CE QUI SE RATTACHE A L'AUTOMOBILE Nouvelle : Vente et réparation de véhicules poids lourds et en qualité de mandataire d'assurance de présenter proposer et d'aider à la conclusion d'opérations d'assurance à l'exclusion de la gestion de contrats
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
901
Date d'ajout
03/03/2005
Description
Modification de la composition du conseil d'administration ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 30.06.04 A COMPTER DU 30.06.04 NOMINATION DE MR BRUNAUD ALAIN EN QUALITE DE PRESIDENT + DIRECTEUR GENERAL Date d'effet : 30/06/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Precedent proprietaire : Apport de Mr BRUNAUD Jean Henri - RC 59 A 203.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).