Entreprise : LA PRESTATION TECHNIQUE - SIREN 642 028 971
Identité
Dénomination
LA PRESTATION TECHNIQUE
Sigle
Prestec
SIREN (siège)
642 028 971
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1964
Date de fin de la personne morale
02/03/2063
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Code APE
7713
Capital social
635407.5 EUR
Adresse du siège
62 BD DE SEBASTOPOL 75003 PARIS 3 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE BOURG JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1920
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BRENDALL GUY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1931
Commune de résidence
Maisons Laffitte
Nom, Prénom(s)
CHABBERT ETIENNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
St Germain en Laye
Nom, Prénom(s)
LE DALL MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1935
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Siret
64202897100116
Code APE
7713
Activité principale
L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise
Adresse
62 BD DE SEBASTOPOL
75003 , PARIS 3 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
34
Date d'ajout
04/10/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
04/10/2016
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
18351
Date d'ajout
19/03/1998
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 05 01 1998 NOMMANT MR CAVROIS JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PRECEDEMENT DESIGNE
Numéro d'observation
18306
Date d'ajout
19/03/1998
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE MICHEL LE DALL EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 27/11/1985
Numéro d'observation
42433
Date d'ajout
24/06/1985
Description
LIQUIDATION DES BIENS NO 85L332 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 07/02/1985 CESSATION DES PAIEMENTS LE 24/01/1985 ; SYNDIC ME MIZON
Numéro d'observation
6910
Date d'ajout
25/01/1985
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 24/01/1985 AU GREFFE DE PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).