Entreprise : PAPETERIE DE VAL D EURE - SIREN 640 200 051
Identité
Dénomination
PAPETERIE DE VAL D EURE
SIREN (siège)
640 200 051
Date d'immatriculation au RNE
03/02/1964
Début d’activité
01/06/1960
Date de fin de la personne morale
02/02/2044
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2005
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Transformation de papiers cartons matières similaires. Fabrication, achat et vente d'articles de papeterie, fournitures, bureau, scolaires.
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Code APRM
1712ZZ - Fabrication de papier et de carton
Capital social
213500 EUR
Adresse du siège
35 CHE DE SAINT-GENIES 30700 UZES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERVILLE ROLAND , DANIEL , PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Uzès
Nom, Prénom(s)
BROCHUT MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Arles
Dénomination
FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Arles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/1960
Siret
64020005100038
Nom commercial
TRANSFORMATION DE PAPIERS CARTONS MATIERES SIMILAIRES. FABRICATION D'A
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Code APRM
1712ZZ - Fabrication de papier et de carton
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Transformation de papiers cartons matières similaires. Fabrication, achat et vente d'articles de papeterie, fournitures, bureau, scolaires.
Code APRM
1712ZZ - Fabrication de papier et de carton
Autres Activités
TRANSFORMATION DE PAPIERS CARTONS MATI�RES SIMILAIRES. FABRICATION D'ARTICLES DE PAPETERIE, FOURNITURES, BUREAU, SCOLAIRES.
Code APRM
1712ZZ - Fabrication de papier et de carton
Adresse
35 CHE DE SAINT-GENIES
30700 , UZES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1964
Siret
64020005100012
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Adresse
8 CHE DE SAINT-GENIES
30700 , UZES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER ST GENIES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/08/1996
Siret
64020005100020
Code APE
524R
Adresse
216 B AV DAUMESNIL
75012 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000225
Date d'ajout
07/01/2020
Description
Modification relative aux dirigeants BERVILLE Jacques Maurice nom d'usage : BERVILLE Jacques n'est plus président BERVILLE Roland Daniel Philippe nom d'usage : BERVILLE Roland devient président à compter du 08/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F07/001271
Date d'ajout
29/01/2007
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 29.12.06.
Numéro d'observation
1-1674
Date d'ajout
22/02/2005
Description
TRANSFORMATION DE LA STE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE NOMINATION DE EMR BERVILLE JACQUES ANCIEN PRESIDENT DU CA EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SAS NOMIANTION DE MR BERVILLE ROLAN ANCIENA DM EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SAS FIN DES FONCTIONS DES AUTRES ADMINISTRATEURS MAINTIEN DES COMMISSAIRES AUX COMTPES SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 20.12.2004 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 22.2.2005 LE COMMERCIAL DU GARD DU 22.12.2004 Date d'effet : 20 décembre 2004
Numéro d'observation
1-3967
Date d'ajout
20/04/2004
Description
NIMINATION DE MR BEVILLE JACQUES NE LE 2.1.1957 A NIMES 30- FRSE DT RUE DES ALIZIERS 30700 ARPAILLARGUES EN QUALITE DE REPRESENTANT PERMANENT DE LA SAS SEMA PV DU PRESIDENT DU 24.1.2004 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 20.4.2004 LE COMMERCIAL DU GARD DU 6.4.2004 Date d'effet : 29 janvier 2004
Numéro d'observation
2-3755
Date d'ajout
13/04/2004
Description
DEMISSION DU CONSEIL D'ADMINISTRATIN DE MR BERVILLE CLAUDE ET DE MME BERVIL LE CHRISTIANE IL A ETE DECIDE QUE LA DIRECTION GENERALE SERAIT ASSUREE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, MR JACQUES BERVILLE, DEMEURANT A ARPAILLARGUES RUE DES ALIZIERS CHANGEMENT DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL FIXEE AU 30.09 AUX TERMES D'UNE A.G.MIXTE ET DU C.A. DU 18.02.04 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 13.04.04 LE COMMERCIAL DU GARD 23.03.04 Date d'effet : 18 février 2004
Numéro d'observation
1-5870
Date d'ajout
23/06/2003
Description
SUPPRESSION DU FONDS SIS A PARIS Date d'effet : 23 mai 2003
Numéro d'observation
4669
Date d'ajout
12/05/2003
Description
CHANGEMENT D'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL D'UN ADMINISTRATEUR SEMA SA A UZES, 35 CHEMIN DE SAINT GENIES Date d'effet : 30 avril 2001
Numéro d'observation
3-1633
Date d'ajout
12/02/2003
Description
MISE EN LOCATION GERANCE DE LA BRANCHE D'ACTIVITE D'IMPRIMERIE, A LA STE VAL D'EURE QGA SISE A UZES 35 CHEMIN DE SAINT GENIES. Date d'effet : 31 décembre 2002
Numéro d'observation
2-9917
Date d'ajout
19/11/2002
Description
NOMINATION COMME MEMBRE DU CONSEIL D ADMINISTRATION MR BERVILLE JACQUES NE LE 02.01.57 A NIMES DEMEURANT A ARPAILLARGUES NOMINATION DE MR BERVILLE JACQUES EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MR BERVILLE ROLAND, DEMISSIONNAIRE MR CAUSSE MICHEL, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, EST NOMME COMMISSAIRE AU COMPTES TITULAIRE NOMINATION DE LA FIDUCIAIRE AUDIT EUROPE SISE A ARLES, ROUTE D'EYGUIERES QUARTIER MOULIN DE MAGNAN EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE PARTANT: MARMOUNIER MICHEL SUIVANT A.G.A.O. DU 18.09.02 ET CONSEIL D ADMINISTRATION DU 18.09.02 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 19.11.02 LE REPUBLICAIN D'UZES 24.10.02 LE REPUBLICAIN D'UZES 3.10.02 Date d'effet : 18 septembre 2002
Numéro d'observation
1656
Date d'ajout
19/02/2002
Description
DEMISSION DE MR BEVILLE JACQUES DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT ET D'ADMINISTRATEUR ET NOMINATION A CES POSTES DE MR BERVILLE ROLAND NE LE 7.2.66 A UZES 30 NTE FRSE DT MAS FLANDIN 30700 ST QUENTIN LA POTERIE SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 3.12.2001 SUIVANT P.V. DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DUDU 3.12.2001 LE COMMERCIAL DU GARD4.12.2001 Date d'effet : 03 décembre 2001
Numéro d'observation
11870
Date d'ajout
27/12/2001
Description
CONVRSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS ET PORTE A LA SOMME DE 213.500 EUROS SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 26.10.2001 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 27.12.2001 LE REPUBLICAIN D'UZES DY 15.11.2001 Date d'effet : 26 octobre 2001
Numéro d'observation
2324
Date d'ajout
18/03/1998
Description
MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL QUI EST FIXEE AU 30.04 A COMPTER DU 13.03.98. SUIVANT ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 13.03.98 DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 18.03.98
Numéro d'observation
9006
Date d'ajout
17/11/1997
Description
LES ACTIONNAIRES DE LA S.A. PAPETERIE DU VAL D'EURE ONT DECIDE: EN DATE DU 29.09.97, LA DEMISSION DE MR RENE BEGUE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, ONT NOMME EN QUALITE DE NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAI RE: MR MICHEL MARMOUNIER, DEMEURANT A ALES 50 BIS, BD GAMBETTA ET MR MICHEL CAUSSE, DEMEURANT 13 AVENUE DE LA LIBERATION A ARLES EN QUALI TE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN DATE DU 17.10.97, DE NOMMER LA SOCIETE SEMA, S.A. A DIRECTOIRE ET CON- SEIL DE SURVEILLANCE AU CAPITAL DE 669.400 FRS, DONT LE SIEGE SOCIAL EST A PARIS '12EME' 216 BIS AVENUE DAUMESNIL - RCS PARIS B 332212 240, EN QUALI TE DE MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 17.11.97 LE COMMERCIAL DU GARD 28.10.97
Numéro d'observation
6081
Date d'ajout
09/09/1996
Description
ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS A PARIS, 216 BIS AVENUE DAUMESNIL RCS PARIS 96 B 11780
Numéro d'observation
3826
Date d'ajout
27/05/1993
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 29.4.93 MR BERVILLE JACQUES, DEMEURANT A ARPAILLARGUES (DEJA ADMINISTRATEUR) A ETE NOMME PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL EN REMPLACEMENT DE MR BERVILLE CLAUDE, CE DERNIER RESTE ADMINISTRATEUR DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 27.5.93 LE REPUBLICAIN D'UZES 13.5.93
Numéro d'observation
6191
Date d'ajout
19/09/1991
Description
NON RENOUVELLEMENT DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR DE MME BARRAS CATHERINE NOMINATION EN QUALITE DE NOUVEL ADMINISTRATEUR DE MR BERVILLE JACQUES NE LE 02.01.47 A NIMES 30- FRSE DT ARPAILLARGUES RUE DES ALISIERS RENOUVELLEMENT DES MANDATS DE MR BERVILLE CLAUDE EN QUALITE D'ADM ET DE PDG ET DE MME BERVILLE CHRISTIANE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR NOMINATION DEMR BEGUE RENE DT UZES EN QUALITE DE CCT EN REMPLACEMENT DE MR DUMAS DEMISSIONNAIRE A COMPTER DU 15.09.90 NOMINATION DE MR MARMOUNIER MICHEL DT ALES EN QUALITE DE C.C.S. EN REMPLACEMENT DE MR BEGUE SUIVANT PV AGO DU 15.9.90 ET CA DU MEME JOUR DEPOT AU GREFFE EN DATE DU 19.9.91 LE COMMERCIAL DU GARD DU 16.10.90
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).