Entreprise : ISTRANS SARL - SIREN 637 280 918
Identité
Dénomination
ISTRANS SARL
SIREN (siège)
637 280 918
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1997
Date de fin de la personne morale
05/02/2032
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
122081.17 EUR
Adresse du siège
RTE D'ARLES 13270 FOS-SUR-MER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENEZECH JEAN-PHILIPPE , PIERRE , HENRI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Raphele-les-Arles
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
24/07/1972
Siret
63728091800045
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES LOCATION DE VEHICULES TRANSPORTS PUBLICS ET PRIVES DE VOYAGEURS TRAVAUX PUBLICS NEGOCE DE MATERIELS NEUFS ET D'OCCASIONS MONTAGE LEVAGE MANUTENTION LOCATION NACELLES ELEVATRICES ET GRUES TELESCOPIQUES DEMENAGEMENT ATELIERS USIENES
Adresse
RTE D'ARLES
13270 , FOS-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/02/2020
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 01/01/2019 Dénomination de l'associé unique : SARL ISTRANS EXPLOITATION (RCS 480 074 384) Journal d'annonces légales : TPBM - Semaine Provence en date du 17/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7598
Date d'ajout
14/12/2018
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 15/11/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
2135
Date d'ajout
22/05/1997
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARLES, L'ETABLISSEMENT DE FOS SUR MER DEMEURANT ETABLISSEMENT SECONDAIRE A COMPTER DU 06/02/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 800.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 122 081.17 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).