Entreprise : SUBER - SIREN 637 020 306
Identité
Dénomination
SUBER
SIREN (siège)
637 020 306
Date d'immatriculation au RNE
31/03/1970
Date de fin de la personne morale
30/03/2004
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
106714.31 EUR
Adresse du siège
STE ANNE DU PORTZIC 29200 BREST FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMPERAT CLAUDE , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
LE CHESNAY
Nom, Prénom(s)
DIDIER JEAN-PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1940
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
LACROIX FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
LETITRE ROSY
Nom d'usage
TARDIVON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1947
Commune de résidence
91 LES ULIS
Nom, Prénom(s)
TARDIVON MARCEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
LES ULIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/05/1990
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
25/11/1969
Siret
63702030600014
Code APE
2913
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ETUDE, FABRICATION ET VENTE DE MATERIEL MARITIME.
Adresse
STE ANNE DU PORTZIC
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1887
Date d'ajout
28/05/1990
Description
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE MONSIEUR LACROIX FRANCIS EN QUALITE DE COMMIS- SAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, ET DE CELUI DE MR DIDIER JEAN PAUL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. A COMPTER DU 30.06.87.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1886
Date d'ajout
28/05/1990
Description
DEMISSION DE LA SOCIETE SFIM EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 10.12.86. NOMINATION DE MR COMPERAT CLAUDE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR, DEMISSION DE LA STE IMPAR EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 17.12.86.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/02/1986
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30.12.81 ET LE DECRET DU 02.06.82. A COMPTER DU 27/06/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/02/1986
Description
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT. A COMPTER DU 27/06/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/02/1986
Description
CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : NOMINATION DE MR TARDIVON EN REMPLACEMENT DE MR AMANJEAN PASCAL, DECEDE. NOMINATION DE MME TARDIVON EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. A COMPTER DU 02/12/85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 700 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 106 714.31 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).