Entreprise : PASTEUR PARTICIPATIONS - SIREN 636 620 023
Identité
(Entreprise radiée le 26/04/2018)
Dénomination
PASTEUR PARTICIPATIONS
SIREN (siège)
636 620 023
Date d'immatriculation au RNE
18/01/1966
Date de fin de la personne morale
17/01/2030
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3550710 EUR
Adresse du siège
6 RUE D OUESSANT 35760 SAINT-GREGOIRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PENTAGONE - BATIMENT 2
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SILVANO PAOLO
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
Fourqueux
Nom, Prénom(s)
COULANGE FRANCK
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Saint-Grégoire
Dénomination
CISANE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
DELOITTE & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
VIVALTO SANTE SAS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1966
Siret
63662002300011
Code APE
741J
Adresse
32 RUE AUGUSTE KERVERN
29200 , BREST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 82936
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/10/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
23/06/1993
Siret
63662002300029
Adresse
19 RUE HENRI MOISSAN
29200 , BREST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/05/2007
Siret
63662002300037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
10 BD DE LA BOUTIERE
35760 , SAINT-GREGOIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/02/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
31/05/2007
Siret
63662002300045
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
holding
Adresse
6 RUE 6 Rue d'Ouessant Le Pentagone - Bâtiment 2
35760 , Saint-Grégoire - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE PENTAGONE - BATIMENT 2
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
51010
Date d'ajout
26/04/2018
Description
Radiation. Fusion absorption par la société FONCIERE VIVALTO SANTE, 636 620 023 Rcs Rennes Le 16.02.2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
46936
Date d'ajout
04/02/2014
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de SAINT GREGOIRE 35760 - 10 BD de la Boutière à SAINT GREGOIRE 35760 - 6 Rue d'Ouessant, Bâtiment 2, Le Pentagone; à compter du 01/02/2014
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
27/07/2007
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
27/07/2007
Description
: Transfert du siège de BREST, 32 RUE AUGUSTE KERVERN à SAINT-GREGOIRE, 10 BOULEVARD DE LA BOUTIERE à compter du 31.05.2007.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/12/2006
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 05.12.2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE A MODIFIE LE PLAN.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
27/01/2006
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 27.01.2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE : MON SIEUR GOASDUFF EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR MADEC.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
22/11/2004
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 16.11.2004, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST PREND ACTE DE LA FUSION ABSORP- TION DE LA SOCIETE SOFIPAST AU SEIN DE LA SOCIETE SA PASTEUR SAINT-ESPRIT, COMME PREVU DANS LE DISPO SITIF DU PLAN DE CONTINUATION DES DEUX STRUCTURES, AUTORISE LA SA PASTEUR SAINT-ESPRIT A PROCEDER A L'OPERATION DE FUSION ABSORPTION DE LA SAS IMMOBI- LIERE DE SANTE, AUTORISE MONSIEUR CASTELLVI EN SA QUALITE DE PRESI DENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SA PASTEUR SAINT-ESPRIT ET MONSIEUR MARCADE EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DE LA SA CLINIQUES PRIVEES ASSOCIES A REGULARISER LE TRAITE DE FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE IMMOBILIERE DE SANTE ET METTRE EN OEUVRE L'OPERATION ENVISAGEE A EFFET AU 1ER JUILLET 2004. CONSTATE QUE CETTE DOUBLE OPERATION DE FUSION DES SOCIETES SOFIPAST ET IMMOBILIERE DE SANTE AU SEIN DE LA SOCIETE PASTEUR SAINT-ESPRIT N'EMPORTE AUCU- NE MODIFICATION DU PLAN DE CONTINUATION DES SOCIE- TES IMPLIQUEES, LA SOCIETE ABSORBANTE POURSUIVANT LA BONNE EXECUTION DES OBLIGATIONS DU PLAN DE DEUX SOCIETES ABSORBEES, DANS LES MEMES CONDITIONS ET DELAIS.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
17/06/2003
Description
: PAR JUGEMENT EN DATE DU 17.06.2003, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST A ARRETE LE PLAN DE REDRESSE- MENT DE LA SOCIETE PAR CONTINUATION, ET A DESIGNE ME BIDAN CHRISTOPHE, EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/01/2003
Description
: SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 07.01.2003, LE TRIBU- NAL DE COMMERCE DE BREST A PRONONCE LE REDRESSE- MENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL DE CLINIQUE PASTEUR SAINT ESPRIT (SA) ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE MONSIEUR MADEC, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MON- SIEUR GOASDUFF, REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME ELLEOUET NICOLE, 9 RUE NEPTUNE, 29603 BREST CEDEX, ADMINISTRATEUR : ME BIDAN CHRISTOPHE, LE CHEPHREN, 27 COURS RAPHAEL BINET, BP 798, 35010 RENNES CEDEX AVEC LA MISSION DE SURVEILLANCE ART L.621-22.1 DU CODE DE COMMERCE A FIXE PROVISOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 06.01.2003 ET A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION DE 6 MOIS.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
06/01/2003
Description
: PAR DECLARATION EN DATE DU 06.01.2003, CLINIQUE PASTEUR-SAINT ESPRIT (SA) A DECLARE AU GREFFE SON ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).