Entreprise : SOCIETE IMMOBILIERE DE LA TOUR DE PARADE - SIREN 635 780 315
Identité
Dénomination
SOCIETE IMMOBILIERE DE LA TOUR DE PARADE
SIREN (siège)
635 780 315
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1996
Début d’activité
07/03/1933
Date de fin de la personne morale
04/02/2032
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Acquisition, administration, exploitation d'immeubles ruraux et agricoles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
6975.59 EUR
Adresse du siège
LA TOUR DE PARADE 13104 ARLES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS THIBERT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THOMAS MARC , JEAN , VICTOR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Arles
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
07/03/1933
Siret
63578031500035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration, exploitation d'immeubles ruraux et agricoles
Autres Activités
Acquisition, administration, exploitation d'immeubles ruraux et agricoles
Adresse
LA TOUR DE PARADE
13104 , ARLES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAS THIBERT
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/11/1995
Siret
63578031500027
Code APE
702B
Adresse
CHE DES SEYERES
13990 , FONTVIEILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1232
Date d'ajout
01/03/2017
Description
Cessation d'activité à compter du 28/02/2017 (Article R611-14 alinéa 3 du Code de Commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce d'Arles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Tarascon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Tarascon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).