Entreprise : APIA - SIREN 633 720 578
Identité
Dénomination
APIA
SIREN (siège)
633 720 578
Date d'immatriculation au RNE
26/10/1977
Date de fin de la personne morale
25/10/2002
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
6402858.72 EUR
Adresse du siège
25 RTE DU VIEUX DOMAINE 18100 VIERZON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES FORGES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAINES GILBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
JOHANNESBOURG (AFRIQUE DU SUD)
Nom, Prénom(s)
JACKSON MATTHEW
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
FAIRLAND - JUB (AFRIQUE DU SUD)
Nom, Prénom(s)
SCHEIDECKER BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
MONFRAIX PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
LILLE
Dénomination
SEDARWOOD COMPAGNY
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
ROAD TOWN TORTOLA - BRITISH VIRGIN (ISLANDE)
Dénomination
CABINET CALAN RAMOLINO
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
COOPERS ET LYBRAND AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/02/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1988
Siret
63372057800093
Code APE
315C
Adresse
25 RTE DU VIEUX DOMAINE
18100 , VIERZON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DES FORGES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/1980
Siret
63372057800051
Code APE
315C
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE
45310 , PATAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/09/1988
Siret
63372057800119
Code APE
315C
Adresse
39 RUE DES PEUPLIERS
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1701
Date d'ajout
23/04/2010
Description
EN DATE DU 20/04/2010, JUGEMENT CLOTURANT LES OPERATIONS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE APRES CESSION
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1819
Date d'ajout
17/04/2008
Description
EN DATE DU 11/01/2008, JUGEMENT DESIGNANT MR JACQUES MILLER EN REMPLACEMENT DE M. ALAIN LECOMTE.
Numéro d'observation
1017
Date d'ajout
01/03/2006
Description
Changement de juge-commissaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 DECEMBRE 2005 MR ALAIN LECOMTE A ETE NOMME JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MME SYLVINE PRELY Date d'effet : 16/12/2005
Numéro d'observation
1162
Date d'ajout
21/03/2005
Description
Jugement remplaçant le mandataire judiciaire PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 DECEMBRE 2004 MAITRE AXEL PONROY, QUI EXERCERA SON MANDAT AU SEIN DE LA SCP AXEL PONROY, A COMPTER DU 01 JANVIER 2005, A ETE NOMMEE MANDATAIRE JUDICIAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SCP LEDEUR-PONROY Date d'effet : 17/12/2004
Numéro d'observation
2176
Date d'ajout
19/06/2000
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 26 MAI 2000, MAITRE LEDEUR, MEMBRE DE LA SCP LEDEUR-PONROY A ETE NOMMEE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN EN REMPLACEMENT DE MAITRE GUILLOU YVON Date d'effet : 26/05/2000
Numéro d'observation
592
Date d'ajout
14/02/1997
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 1997 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A ARRETE LE PLAN DE CESSION DE LA SA APIA A NOMME MAITRE YVON GUILLOU COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
47
Date d'ajout
06/01/1997
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 27 DECEMBRE 1996 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 3 MOIS A COMPTER DU 27 DECEMBRE 1996
Numéro d'observation
37
Date d'ajout
06/01/1997
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1996 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 1 MOIS A COMPTER DU 20 DECEMBRE 1996
Numéro d'observation
4276
Date d'ajout
02/12/1996
Description
ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 29 NOVEMBRE 1996 -AUTORISONS LA SA APIA A RENOUVELER LES LIGNES BANCAIRES AVEC LA BRO, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET 60 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985, SELON LES MODALITES SUIVANTES : -7 000 000 FRANCS EN DAILLY ET ESCOMPTE DE BILLETS A ORDRE FACTOR ET AUTRES CLIENTS -1 000 000 FRANCS EN CREANCES NEES SUR L'ETRANGER DISONS QUE CES OPERATIONS BENEFICIERONT DU PRIVILEGE DE PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985
Numéro d'observation
4238
Date d'ajout
29/11/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 22 NOVEMBRE 1996 LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUTORISE LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 1 MOIS A COMPTER DU 22 NOVEMBRE 1996
Numéro d'observation
4061
Date d'ajout
15/11/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1996, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A REPORTE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 30 AVRIL 1995.
Numéro d'observation
3184
Date d'ajout
09/09/1996
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23 AOUT 1996 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 22 NOVEMBRE 1996
Numéro d'observation
2861
Date d'ajout
07/08/1996
Description
ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 26 JUILLET 1996 AUTORISONS LA SOICETE APIA A OUVRIR UN COMPTE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A MOBILISER DES CREANCES CLIENTS PAR CESSION DAILLY, A HAUTEUR DE 8 000 000.00 FRANCS DONT 1 000 000.00 FRANCS DE CREANCES NEES SUR L'ETRANGER AUPRES DE LA BRO DE VIERZON, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET 60 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985
Numéro d'observation
2862
Date d'ajout
07/08/1996
Description
ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE EN DATE DU 26 JUILLET 1996 AUTORISONS LA SOCIETE APIA A OUVRIR UN COMPTE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A MOBILISER DES CREANCES CLIENTS PAR CESSION DAILLY, A HAUTEUR DE 4 000 000.00 FRANCS, AUPRES DE LA BANQUE HERVET DE VIERZON, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25 JANVIER 1985 ET 60 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985
Numéro d'observation
2651
Date d'ajout
22/07/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 JUILLET 1996, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE GENERAL. A NOMME MAITRE LEBRETON FLORENCE, 6 BIS RUE DES POULIES, BP 221 18005 BOURGES CEDEX COMME REPRESENTANT DES CREANCIERS ET ME GUILLOU YVON, 10 RUE GEORGES POMPIDOU 18021 BOURGES CEDEX, COMME ADMINISTRATEUR. A FIXE PROVISOIREMENT AU 17 JUILLET 1996 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
2622
Date d'ajout
17/07/1996
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS ET DEPOT DE BILAN EFFECTUES AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A COMPTER DU 17 JUILLET 1996.
Numéro d'observation
2281
Date d'ajout
19/06/1996
Description
PAR ORDONNANCE DU 18 JUIN 1996, MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A ORDONNE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES DE LA PART DE TOUS LES CREANCIERS DE LA SOCIETE APIA DONT LA CREANCE A SON ORIGI- NE ANTERIEUREMANT A LADITE DECISION ET TENDANT -A LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE APIA AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT -A LA RESOLUTION D'UN CONTRAT POUR DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, ET CE, DU 18 JUIN 1996 AU 12 JUILLET 1996 INCLUS
Numéro d'observation
1439
Date d'ajout
17/04/1996
Description
PAR ORDONNANCE DU 16 AVRIL 1996, MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A ORDONNE LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES DE LA PART DE TOUS LES CREANCIERS DE LA SOCIETE APIA DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT A LADITE DECISION ET TENDANT -A LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE APIA AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT -A LA RESOLUTION D'UN CONTRAT POUR DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, ET CE, DU 16 AVRIL 1996 AU 17 JUIN 1996
Numéro d'observation
1282
Date d'ajout
01/04/1996
Description
PAR ORDONNANCE DU 29 MARS 1996, MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A ORDONNE LA SUSPENSION PRIVOIRE DES POURSUITES DE LA PART DE TOUS LES CREANCIERS DE LA SOCIETE APIA DONT LA CREANCE A SON ORIGINE ANTERIEUREMENT A LADITE DECISION ET TENDANT -A LA CONDAMNATION DE LA SOCIETE APIA AU PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT -A LA RESOLUTION D'UN CONTRAT POUR DEFAUT DE PAIEMENT D'UNE SOMME D'ARGENT, ET CE, DU 29 MARS 1996 AU 16 AVRIL 1996 INCLUS
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 42 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 6 402 858.72 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).