Entreprise : ETABLISSEMENTS CHARNAY SEGUIN - SIREN 633 680 368
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS CHARNAY SEGUIN
SIREN (siège)
633 680 368
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1963
Date de fin de la personne morale
30/05/2062
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1964
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
133545.34 EUR
Adresse du siège
1 RUE RABELAIS 38200 VIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DYANT JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1929
Commune de résidence
Eyzin-Pinet
Nom, Prénom(s)
DYANT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1920
Commune de résidence
Vienne
Nom, Prénom(s)
LAPANDERY ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1939
Commune de résidence
Vienne
Nom, Prénom(s)
ROCHEFORT PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Sérézin-du-Rhône
Nom, Prénom(s)
SEGUIN RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1920
Commune de résidence
Vienne
Dénomination
FIDUCIAIRE CONTINENTALE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ETS EUGÈNE ET HENRI DYANT
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vienne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
03/05/1963
Siret
63368036800014
Code APE
4431
Origine du fonds
Apport
Activité principale
voir objet social
Adresse
1 RUE RABELAIS
38200 , VIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
société régie par la loi du 24 juillet l966 et le décret du 23 mars l967 sur les sociétés commerciales mise en harmonie des statuts avec les récentes modifications de la loi du 24 juillet l966 (modification du 5 mai l968 n°877) MODIFICATION du 18 Juin 1987 : Suivant jugement en date du 14 Novembre 1986, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a prononcé le redressement judiciaire de la société Ets CHARNAY SEGUIN et fixé la date de cessation des paiements au 07 Novembre 1986 ; Mr BRIZARD a été nommé Juge-commissaire, Me BILLIOUD demeurant à VIENNE 40, bld de la République, Administrateur, et Me BOURGUIGNON demeurant à GRENOBLE 20, bld Jean Pain, Représentant des créanciers. MODIFICATION du 18 Juin 1987 : Suivant jugement en date du 20 Mars 1987, le Tribunal de Commerce de GRENOBLE a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ets CHARNAY SEGUIN ; Me BOURGUIGNON demeurant à GRENOBLE 20, bld Jean Pain a été nommé Liquidateur, et Me BILLIOUD demeurant à VIENNE 40, bld de la République, Administrateur.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).