Entreprise : SEVCON SAS - SIREN 632 042 131
Identité
(Entreprise radiée le 20/09/2019)
Dénomination
SEVCON SAS
SIREN (siège)
632 042 131
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1983
Date de fin de la personne morale
20/06/2062
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
264000 EUR
Adresse du siège
RUE SAINT SIMON 95310 SAINT OUEN L'AUMONE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PA HELIPARC ZI DU VERT GALANT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
UHRIG MATTHIAS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
HEIDELBERG
Nom, Prénom(s)
SIDLOW DAVID
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
NEW CASTLE UPON TYNE NE 3
Dénomination
RSM PARIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1963
Siret
63204213100045
Code APE
4652Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce, fabrication représentation exportation importation commission d'instruments de mesure et de précision et d'articles accessoires, de tous appareils électroniques et plus spécialement de variateurs électroniques de vitesse et de tous accessoires, Etcreation installation acquisition location et exploitation de Ttes maisons de commerces, usines ou Ets industriels se rapportant à l'objet social ou de nature à en assurer le développement
Adresse
RUE Rue St Simon pa Heliparc zi du vert galant
95310 , Saint Ouen l'Aumône - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PA HELIPARC ZI DU VERT GALANT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/1983
Siret
63204213100037
Code APE
4652Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication
Adresse
12 RUE JEAN POULMARCH
95100 , ARGENTEUIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11079
Date d'ajout
20/09/2019
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 02/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10791
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 25/08/2019
Numéro d'observation
10790
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Acte sous seing privé en date du 10/07/2019 décidant de la dissolution et de la transmission universelle de patrimoine de la société à l'associé unique BORGWARNER MASSACHUSETTS INC sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication qui a eu lieu le 24/07/2019
Numéro d'observation
13491
Date d'ajout
10/06/2003
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 29 03 2003
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).