Entreprise : SOCIETE IMMOBILIERE LECAS FRERES - SIREN 632 038 410
Identité
Dénomination
SOCIETE IMMOBILIERE LECAS FRERES
SIREN (siège)
632 038 410
Date d'immatriculation au RNE
24/07/1963
Début d’activité
01/01/1963
Détail de la cessation
- Maintien de l'immatriculation au registre
Dissolution
- Dissolution avec liquidation
- Poursuite de l'activité
- Date de dissolution : 28/12/2023
- Identité du liquidateur : LE LUONG GERVAIS
Fermeture de l'établissement - 63203841000015
- Date d'effet de la fermeture : 26/10/2017
Date de fin de la personne morale
23/07/2053
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Propriété, administration, exploitation d'une ensemble immobilier sis à Romainville rue Saint Germain
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
280 RUE 280 rue de Vaugirard 75015 PARIS 15E ARRONDISSEMENT FRANCE
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE LUONG GERVAIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
63203841000023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
PROPRIETE, ADMINISTRATION, EXPLOITATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A ROMAINVILLE RUE SAINT-GERMAIN
Autres Activités
PROPRIETE, ADMINISTRATION, EXPLOITATION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A ROMAINVILLE RUE SAINT-GERMAIN
Adresse
280 RUE 280 rue de Vaugirard
75015 , PARIS 15E ARRONDISSEMENT - FRANCE
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1963
Siret
63203841000015
Activité principale
Location de logements
Adresse
28 RUE LE BUA
75020 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1963B0384115
Date d'ajout
27/11/2023
Description
NPAI RELANCE BILAN 2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.ASSEMBLEE DU 4 DECEMBRE 1967
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).