Entreprise : SOC NOUVELLE DECOUPAGE EMBOUTISSAGE - SIREN 632 037 842
Identité
Dénomination
SOC NOUVELLE DECOUPAGE EMBOUTISSAGE
Sigle
SNDE
SIREN (siège)
632 037 842
Date d'immatriculation au RNE
23/01/1981
Dissolution
Date de fin de la personne morale
22/01/2013
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES FRERES LUMIERE 45700 VILLEMANDEUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DARGAUD KARINE
Nom d'usage
TCHIKALOFF
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Le Petit Quevilly
Nom, Prénom(s)
CORNELISE MAX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
Meaux
Nom, Prénom(s)
MONCHAUX ROLAND
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1937
Commune de résidence
Villepreux
Nom, Prénom(s)
TENNERONI MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Levallois Perret
Nom, Prénom(s)
DORLEAC PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
St Nom la Breteche
Dénomination
ETABLISSEMENTS DURAN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
St Denis
Dénomination
DEKEYZER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
St Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/08/1980
Siret
63203784200028
Code APE
284B
Origine du fonds
Autre
Activité principale
LA MECANIQUE DE PRECISION LE DECOUPAGE L'EMBOUTISSAGE L'OUTILLAGE
Adresse
2 RUE Zone d'Activites 2 rue des Freres Lumieres
45700 , Villemandeur - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d¿office : article R. 123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Montargis ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Orléans. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Orléans décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1026
Date d'ajout
15/04/1994
Description
PAR JUGEMENT DU 28.02.94 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY REMPLACE MR COURTHEOUX JUGE COMMISSAIRE PAR MR HAUDEVILLE ET MR LE BOUFFO JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT PAR MR ROUYER A COMPTER DU 28/02/94
Numéro d'observation
972
Date d'ajout
08/04/1994
Description
Liquidation judiciaire PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY EN DATE DU 30.12.92 A MAINTENU MR COURTHEOUX JUGE COMMISSAIRE MR LE BOUFFO JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT A NOMME ME JEANNE BERTRAND 2 TER RUE DE LORRAINE 93000 BOBIGNY LIQUIDATEUR MET FIN A LA MISSION DE ME SCHMITT ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE A FIXE LE DELAI DE DECLARATION DES CREANCES A 4 MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT A COMPTER DU 30/12/92
Numéro d'observation
974
Date d'ajout
08/04/1994
Description
REPORT DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS PAR JUGEMENT DU 29.12.93 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY A FIXE LA DATE DE CESSATTION DES PAIEMENTS AU 01.07.91 AU LIEU DU 08.12.92 A COMPTER DU 29/12/93
Numéro d'observation
3538
Date d'ajout
23/12/1992
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 08 DECEMBRE 1992 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL REPRESENTANT LEGAL..........: MONCHAUX ROLAND ............................. 105 AV DU GRAND PARC ............................. 78450 VILLEPREUX JUGE COMMISSAIRE .......... : MR COURTHEOUX JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT. : MR LE BOUFFO REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME JEANNE BERTRAND ............................. 2 TER RUE DE LORRAINE ............................. 93000 BOBIGNY ADMINISTRATEUR ............ : ME SCHMITT DOMINIQUE ............................. 18 RUE LORRAINE ............................. 93012 BOBIGNY AVEC MISSION D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION ET DE DISPOSITION DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : /00/00 FIXE AU 08.05.93 LA FIN DE PERIODE D'OBSERVATION A COMPTER DU 08/12/92
Numéro d'observation
3394
Date d'ajout
07/12/1992
Description
Déclaration de cessation des paiements FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY EN DATE DU 3 DECEMBRE 1992 PAR MR MONCHAUX ROLAND AGISSANT EN SA QUALITE DE PDG A COMPTER DU 03/12/92
Numéro d'observation
1030
Date d'ajout
17/03/1992
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 28/10/91
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
ACTE CONSTITUTIF : DEPOT AU GREFFE DE LA SEINE LE 28 MAI 1963 PUBLICITE LES PETITES AFFICHES DU 29 MAI 1963 ET 17 JUILLET 1963 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).